Marc Schöni
domicilié à Dubai, de Utzenstorf Mandats actifs: Schöni Immobilien AG Connecté à: Laurent Schöni, Jasmin Sonja Blaser Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marc Schöni" à jour.Vous suivez maintenant "Marc Schöni".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marc Schöni" à jour.Vous suivez maintenant "Marc Schöni".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Marc Schöni
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Marc Schöni
Achat & vente de biens immobiliers propres
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Marc Schöni
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Marc Schöni
Numéro de publication: HR02-1005992559, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Forrer Lombriser & Partner AG, in St. Gallen, CHE-114.114.662, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 14.04.2014, S.0, Publ. 1452593).
Firma neu:
Forrer Lombriser & Partner AG in Liquidation.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt, Dienste in den Bereichen Strategie- und Projektmanagement sowie damit zusammenhängende Produkte anzubieten. Sie kann alle Rechtsgeschäfte tätigen, die der Gesellschaftszweck mit sich bringt, namentlich Grundstücke erwerben und veräussern, Mittel am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen sowie Gesellschaften gründen, sich an Gesellschaften beteiligen oder auf andere Weise mit Dritten zusammenarbeiten. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.03.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forrer, Fritz, von Wildhaus-Alt St. Johann und Lichtensteig, in Lichtensteig, Delegierter des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schöni, Marcel, von Sumiswald, in Andwil SG, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005809058, Registre du commerce Berne, (36)
Schöni Immobilien AG, in Hasle bei Burgdorf, CHE-112.158.950, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2021, Publ. 1005323830).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schöni, Marc, von Utzenstorf, in Dubai (AE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Blaser-Schöni, Jasmin Sonja, von Utzenstorf, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikon].
Numéro de publication: HR02-1005807005, Registre du commerce Zurich, (20)
IWB Integriertes Wohnen für Behinderte, in Zürich, CHE-106.079.153, Verein (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2022, Publ. 1005465338).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eckhardt, Stefan, von Ermatingen, in Baar, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dümml, Iris Ingeborg, von Muotathal, in Wädenswil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egger, Florence, von Thal, in Adliswil, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Röthlisberger, Hans, von Langnau im Emmental, in Frenkendorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schöni, Marcel, von Sumiswald, in Andwil (SG), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Thoma, Christoph, von Amden, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.