Peter Schnüriger
domicilié à Flurlingen, de Wohlen (AG) Mandats actifs: Brütsch AG, Fenster- und Türenbau Connecté à: Manuela Schnüriger Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Schnüriger" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Schnüriger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Schnüriger" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Schnüriger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Peter Schnüriger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Peter Schnüriger
Autres aménagements (y c. aménagement intérieur)
Autres aménagements (y c. aménagement intérieur)
Personnes privées avec le nom Peter Schnüriger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Peter Schnüriger
Numéro de publication: HR02-1005539324, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Vögeli AG Gächlingen, in Gächlingen, CHE-108.079.690, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2017, Publ. 3750049).
Firma neu:
Vögeli AG Gächlingen in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.07.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnüriger, Peter, von Wohlen AG, in Flurlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vögeli, Alexander, von Gächlingen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Gächlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Vögeli, Daniela, von Gächlingen, in Hallau, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004938058, Registre du commerce Zurich, (20)
Aktiengesellschaft Schnüriger, in Schlieren, CHE-100.827.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2020, Publ. 1004842974).
Statutenänderung:
02.07.2020.
Firma neu:
Gina Wohnbau AG.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Weinbergstrasse 44, 8006 Zürich.
Aktien neu:
3 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 3 Namenaktien zu CHF 59'000.00 [bisher: 180 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnüriger, Peter, von Schlieren, in Schlieren, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schnüriger, Werner, von Lauerz, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grob, Albert, von Neckertal, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004608204, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung ALG Neuthal, in Dietikon, CHE-104.003.989, Stiftung (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2015, S.0, Publ. 2078033).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnüriger, Peter, von Schlieren, in Schlieren, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burri, Regina, von Langenthal, in Uster, Mitglied des Stiftungsrates, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Daniel, von Basel, in Winterthur, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumann, Philipp, von Wassen, in Schlieren, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wetzel, Franziska, von Walzenhausen, in Wettingen, Mitglied des Stiftungsrates, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.