Walter Schmidt-Madörin
domicilié à Sissach, de Sissach Mandats actifs: Lapesa GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Walter Schmidt-Madörin" à jour.Vous suivez maintenant "Walter Schmidt-Madörin".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Walter Schmidt-Madörin" à jour.Vous suivez maintenant "Walter Schmidt-Madörin".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Walter Schmidt-Madörin
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Walter Schmidt-Madörin
Services sportifs
Services sportifs
Personnes privées avec le nom Walter Schmidt-Madörin
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Walter Schmidt-Madörin
Numéro de publication: HR02-1005145236, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Lapesa GmbH, in Sissach, CHE-105.136.044, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2013, S.0, Publ. 7207730).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saladin-Schmidt, Lara, von Nuglar-St. Pantaleon und Itingen, in Sissach, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Schmidt, Sandra, von Itingen und Sissach, in Gelterkinden, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt-Madörin, Walter, von Sissach, in Sissach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 17'000.00 und mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 17'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 7207730, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Lapesa GmbH, in Sissach, CH-280.4.002.421-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2009, S. 6, Publ. 5170756).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidt, Petra, von Itingen und Sissach, in Sissach, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt-Madörin, Walter, von Sissach, in Sissach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 17'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 17'000.00].
Numéro de publication: 889016, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Lapesa GmbH, in Sissach, Handel mit und Verwaltung von Immobilien, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2002, S. 5).
Statutenänderung:
20.02.2003.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidt-Madörin, Rita, von Sissach, in Sissach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt-Madörin, Walter, von Sissach, in Sissach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 17'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.--];
Saladin-Schmidt, Lara, von Nuglar-St. Pantaleon und Itingen, in Sissach, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-- [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Schmidt, Petra, von Itingen und Sissach, in Sissach, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-- [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Schmidt, Sandra, von Itingen und Sissach, in Gelterkinden, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-- [bisher: von Itingen, ohne Zeichnungsberechtigung].