Marina Dolores Schmidt Lüscher
domicilié à Hausen, de Seon Mandats actifs: ImmoPorte GmbH, Real Plus Immobilien AG Connecté à: Mike Peter Hochuli, Jon Cantieni, Roland Lüscher et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marina Dolores Schmidt Lüscher" à jour.Vous suivez maintenant "Marina Dolores Schmidt Lüscher".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marina Dolores Schmidt Lüscher" à jour.Vous suivez maintenant "Marina Dolores Schmidt Lüscher".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Marina Dolores Schmidt Lüscher
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Marina Dolores Schmidt Lüscher
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Bâtiments général
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Bâtiments général
Personnes privées avec le nom Marina Dolores Schmidt Lüscher
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Marina Dolores Schmidt Lüscher
Numéro de publication: HR02-1006121176, Registre du commerce Zurich, (20)
Oekoplan Architekten GmbH, in Buchs (ZH), CHE-108.370.369, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 20 vom 29.01.2021, Publ. 1005086683).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidt Lüscher, Marina Dolores, von Seon, in Hausen (AG), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüscher, Roland, von Seon, in Hausen (AG), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 51 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 41 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1005086683, Registre du commerce Zurich, (20)
Oekoplan Architekten GmbH, in Buchs (ZH), CHE-108.370.369, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2017, Publ. 3819265).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cantieni, Jon, von Andeer, in Regensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüscher, Roland, von Seon, in Hausen (AG), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 41 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Schmidt Lüscher, Marina Dolores, von Seon, in Hausen (AG), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
BG Uhlmann/Blatter AG (CHE-276.322.684), in Steckborn, Gesellschafterin, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Blatter, Heinrich, von Dägerlen, in Marthalen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2780757, Registre du commerce Zurich, (20)
Oekoplan Architekten GmbH, in Regensdorf, CHE-108.370.369, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2012, Publ. 6967306).
Statutenänderung:
11.04.2016.
Sitz neu:
Buchs ZH.
Domizil neu:
Oberdorfstrasse 13a, 8107 Buchs ZH.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt Lüscher, Marina Dolores, von Seon, in Hausen AG, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Schmidt, Marina, von Zürich und Lax].