Herbert Schmidt
domicilié à Seuzach, de Winterthur Mandats actifs: Schmidt Spital- und Heimlogistik Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Herbert Schmidt" à jour.Vous suivez maintenant "Herbert Schmidt".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Herbert Schmidt" à jour.Vous suivez maintenant "Herbert Schmidt".
|
|
Herbert Schmidt
domicilié à Laufenburg, de Allemagne Mandats actifs: Herbert Schmidt AG Connecté à: Sarah-Marisa Kaiser Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Herbert Schmidt" à jour.Vous suivez maintenant "Herbert Schmidt".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Herbert Schmidt" à jour.Vous suivez maintenant "Herbert Schmidt".
|
|
Herbert Schmidt
domicilié à München, de Allemagne Mandats actifs: G+S Werkzeugmaschinen GmbH Connecté à: Urs W. Berner Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Herbert Schmidt" à jour.Vous suivez maintenant "Herbert Schmidt".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Herbert Schmidt" à jour.Vous suivez maintenant "Herbert Schmidt".
|
|
Herbert Schmidt
domicilié à Meggen, de Goms Mandats actifs: Swiss Waters International GmbH Meggen in Liquidation Connecté à: Sara Schmidt Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Herbert Schmidt" à jour.Vous suivez maintenant "Herbert Schmidt".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Herbert Schmidt" à jour.Vous suivez maintenant "Herbert Schmidt".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Herbert Schmidt
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Herbert Schmidt
Service concernant conseil aux entreprises
Commerce de biens de consommation
Commerce avec machines
Autres commerces avec des biens divers
Service concernant conseil aux entreprises
Commerce de biens de consommation
Commerce avec machines
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Herbert Schmidt
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Herbert Schmidt
Numéro de publication: HR02-1006021162, Registre du commerce Lucerne, (100)
Swiss Waters International GmbH Meggen, in Meggen, CHE-115.000.943, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2022, Publ. 1005499309).
Firma neu:
Swiss Waters International GmbH Meggen in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Swiss Waters International SARL Meggen en liquidation) (Swiss Waters International SAGL Meggen in liquidazione) (Swiss Waters International Ltd liab. Co Meggen in liquidation). Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 24.04.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Herbert, von Goms, in Meggen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005432197, Registre du commerce Zurich, (20)
nuWay AG in Liquidation, in Opfikon, CHE-345.792.391, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2022, Publ. 1005428917).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidt, Herbert, von Winterthur, in Seuzach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005366561, Registre du commerce Zurich, (20)
nuWay AG, in Opfikon, CHE-345.792.391, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 21.01.2021, Publ. 1005079169).
Statutenänderung:
16.12.2021.
Aktienkapital neu:
CHF 168'322.00 [bisher: CHF 140'152.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 168'322.00 [bisher: CHF 140'152.00].
Aktien neu:
168'322 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 140'152 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 16.12.2021 werden Forderungen in der Höhe von CHF 665'533.09 verrechnet, wofür 28'170 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Obrist, Lukas Karl, von Riniken, in St. Gallen, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hug, Raphael, von Thunstetten, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmidt, Herbert, von Winterthur, in Seuzach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Stöckli, Ronald, von Rottenschwil, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].