Ruedi Urs Schmid
domicilié à Eggersriet, de Nesslau Connecté à: Christian Ratzlaff, Christian Hojas, Helmut Steigele Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ruedi Urs Schmid" à jour.Vous suivez maintenant "Ruedi Urs Schmid".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ruedi Urs Schmid" à jour.Vous suivez maintenant "Ruedi Urs Schmid".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Ruedi Urs Schmid
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Ruedi Urs Schmid
Fourniture de services informatiques
Achat & vente de biens immobiliers propres
Fourniture de services informatiques
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Ruedi Urs Schmid
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Ruedi Urs Schmid
Numéro de publication: HR02-1005926487, Registre du commerce Tessin, (501)
ROGE AG, finora in Eggersriet, CHE-114.617.420, società anonima (Nr. FUSC 88 del 08.05.2023, Pubbl. 1005740731).
Statuti modificati:
19.12.2023.
Nuova sede:
Gambarogno.
Nuovo recapito:
Via Vairano 107, 6575 S. Nazzaro.
Nuovo scopo:
Lo scopo della società è la gestione del proprio patrimonio e delle operazioni immobiliari di qualsiasi tipo. Può inoltre organizzare corsi di formazione di qualsiasi tipo e commerciare beni di ogni genere. La società può aprire succursali e filiali in Svizzera e all'estero, acquisire partecipazioni in altre società in Svizzera e all'estero e compiere tutte le operazioni direttamente o indirettamente connesse al suo scopo. Può inoltre effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi e stipulare garanzie e fideiussioni per società controllate e terzi.
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante lettera o e-mail.
Nuova limitazione della trasferibilità:
[La limitazione della trasferibilità delle azioni nominative è cancellata.]. Secondo dichiarazione del 03.12.2008 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata. [finora: Gemäss Erklärung des Gründers vom 03.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Nuove persone iscritte o modifiche:
Schmid, Ruedi, da Nesslau, in Eggersriet, amministratore unico, con firma individuale [finora: membro del consiglio d'amministrazione, con firma individuale].
Numéro de publication: HR02-1005905239, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Cybex AG, in Eggersriet, CHE-114.646.166, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2023, Publ. 1005748590).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walser, Rosmarie, von Flums, in Roggwil TG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steigele, Dr. Helmut, österreichischer Staatsangehöriger, in Glattfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Ruedi Urs, von Nesslau, in Eggersriet, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005740731, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
ROGE AG, in St. Gallen, CHE-114.617.420, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 06.01.2020, Publ. 1004797312).
Statutenänderung:
28.04.2023.
Sitz neu:
Eggersriet.
Domizil neu:
Höhe 864, 9034 Eggersriet.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung des eigenen Vermögens und lmmobiliengeschäfte aller Art. Sie kann zudem Schulungen irgendwelcher Art durchführen sowie den Handel mit Waren aller Art betreiben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im ln- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gschwend, Roman, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Ruedi, von Nesslau, in Eggersriet, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.