Emilie Schmid
domicilié à Nax, de Brig-Glis Mandats actifs: Schmid et Jimenez Architectes Sàrl en liquidation Connecté à: Amalia Jimenez Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Emilie Schmid" à jour.Vous suivez maintenant "Emilie Schmid".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Emilie Schmid" à jour.Vous suivez maintenant "Emilie Schmid".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Emilie Schmid
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Emilie Schmid
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Emilie Schmid
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Emilie Schmid
Numéro de publication: HR02-1004915614, Registre du commerce Valais, (626)
Schmid et Jimenez Architectes Sàrl, à Mont-Noble, CHE-403.745.736, société à responsabilité limitée (No. FOSC 109 du 07.06.2011, p.0, Publ. 6194826).
Nouvelle raison sociale:
Schmid et Jimenez Architectes Sàrl en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée des associés du 26.05.2020.
Inscription ou modification de personne(s):
Schmid, Emilie, de Brig-Glis, à Mont-Noble, associée, gérante et présidente, liquidatrice, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: associée, gérante et présidente, avec signature individuelle];
Jimenez, Amalia, de Carouge (GE), à Gaillard (FR), associée et gérante, liquidatrice, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: associée et gérante, avec signature individuelle].
Numéro de publication: HR02-1004731984, Registre du commerce Valais, (626)
IG Group SA, à Sion, CHE-428.299.983, société anonyme (No. FOSC 224 du 17.11.2017, Publ. 3877135).
Modification des statuts:
11.09.2019.
Nouvelle raison sociale:
IG group SA.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Schmid, Emilie, de Brig-Glis, à Mont-Noble, administratrice, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Forré, Fabien Dominique, de Saxon, à Fully, administrateur, secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment: à Saillon].
Numéro de publication: HR02-1004724935, Registre du commerce Valais, (626)
Espace Territoire SA, à Sion, CHE-115.430.953, société anonyme (No. FOSC 224 du 17.11.2017, Publ. 3877133).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Schmid, Emilie, de Brig-Glis, à Mont-Noble, présidente, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Favre, Eddy, de Evolène, à Evolène, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: à Vex, administrateur, secrétaire, avec signature collective à deux].