Rolf Schifferli
domicilié à Muri b. Bern, de Döttingen Mandats actifs: Schenk + Schifferli AG Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rolf Schifferli" à jour.Vous suivez maintenant "Rolf Schifferli".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rolf Schifferli" à jour.Vous suivez maintenant "Rolf Schifferli".
|
|
Rolf Schifferli
domicilié à Zofingen, de Brugg Mandats actifs: Western & Army-Shop AG, Vistech GmbH Connecté à: Marcella Lo Voi, Marcella Lo Voi Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rolf Schifferli" à jour.Vous suivez maintenant "Rolf Schifferli".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rolf Schifferli" à jour.Vous suivez maintenant "Rolf Schifferli".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Rolf Schifferli
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Rolf Schifferli
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Commerce des vêtements
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Commerce des vêtements
Personnes privées avec le nom Rolf Schifferli
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Rolf Schifferli
Numéro de publication: HR02-1005787505, Registre du commerce Argovie, (400)
Western & Army-Shop Barbara Märki AG, in Buchs (AG), CHE-464.248.645, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2017, Publ. 3593545).
Statutenänderung:
16.06.2023.
Firma neu:
Western & Army-Shop AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Verkauf von Armee-, Jeans- und Westernbekleidung inklusive Zubehör. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Mutter-, Schwester- und Tochtergesellschaften sowie Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Märki, Barbara, von Mönthal, in Seon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kreienbühl Schifferle, Pia, von Pfaffnau, in Buchs (AG), mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lo Voi, Marcella, von Zofingen, in Zofingen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schifferli, Rolf, von Brugg, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1611635, Registre du commerce Berne, (36)
Schenk + Schifferli AG, in Bern, CHE-107.816.457, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 18.09.2003, S. 3, Publ. 1176178).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schenk, Albert, von Eggiwil, in Zimmerwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schifferli, Rolf, von Döttingen, in Muri bei Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Revag Revisions AG (CHE-101.392.884), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Revag Revisions AG].
Numéro de publication: 1427993, Registre du commerce Argovie, (400)
Vistech GmbH, in Egliswil, CHE-109.040.472, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2013, Publ. 1141305).
Statutenänderung:
21.03.2014.
Sitz neu:
Zofingen.
Domizil neu:
Henzmannstrasse 39, 4800 Zofingen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schifferli, Rolf, von Brugg, in Zofingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Lo Voi, Marcella, italienische Staatsangehörige, in Zofingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.