Rudolf Scheuner
domicilié à Wetzikon, de Oberbalm Mandats actifs: Scheuner Beauty and Health Life-Style GmbH Connecté à: Liselotte Scheuner Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rudolf Scheuner" à jour.Vous suivez maintenant "Rudolf Scheuner".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rudolf Scheuner" à jour.Vous suivez maintenant "Rudolf Scheuner".
|
|
Rudolf Scheuner
domicilié à Bern, de Oberbalm Mandats actifs: Scheuner Gartenbau AG Connecté à: Daniel Scheuner, Michael Scheuner, Ursula Scheuner-Wyss Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rudolf Scheuner" à jour.Vous suivez maintenant "Rudolf Scheuner".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rudolf Scheuner" à jour.Vous suivez maintenant "Rudolf Scheuner".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Rudolf Scheuner
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Rudolf Scheuner
Fourniture de services à la personne dans le domaine de la santé et de la beauté
Jardinage et aménagements paysagers
Fourniture de services à la personne dans le domaine de la santé et de la beauté
Jardinage et aménagements paysagers
Personnes privées avec le nom Rudolf Scheuner
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Rudolf Scheuner
Numéro de publication: HR02-0004449157, Registre du commerce Berne, (36)
Scheuner + Besson AG, in Bern, CHE-102.186.376, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 06.02.2003, Publ. 849692).
Statutenänderung:
20.08.2018.
Firma neu:
Scheuner Gartenbau AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Projektierung und Ausführung von Garten- und Sportplatzanlagen, den Betrieb von Baumschulen, die Produktion von und den Handel mit Pflanzen und Sämereien aller Art sowie den Erwerb, die Überbauung, die Verwaltung und die Veräusserung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Übernahme der Aktiven und Passiven von der Kollektivgesellschaft "Scheuner & Besson, Gartenbau Elfenau", in Bern, gemäss Sacheinlagevertrag vom 22.02.1990 und Übernahmebilanz per 01.01.1990;
Sacheinlage CHF 100'000.--].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 20.08.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urfer Treuhand AG, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheuner, Rudolf, von Oberbalm, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Scheuner, Daniel, von Oberbalm, in Zollikofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheuner, Michael, von Oberbalm, in Rubigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheuner-Wyss, Ursula, von Oberbalm, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Registre du commerce Zurich, (20)
Scheuner Beauty and Health Life-Style GmbH, in W e t z i k o n Z H , c/o Liselotte und Rudolf Scheuner, Ettenhauserstrasse 58, 8620 Wetzikon, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
20.02.2001.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen aller Art (insbesondere Therapie, Beratung, Schulung und Vertrieb) auf dem Gebiet der Kosmetik, Schönheit und Gesundheit und Be- und Verarbeitung von sowie Handel mit, Import und Export von dazugehörigen Geräten und Gegenständen;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Immobilien kaufen, belehnen und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 50'000.-.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlageverträgen vom 20.02.2001 und Inventarlisten Mobiliar, Einrichtungs- und Ausstellungsgegenstände und Waren, wofür CHF 45'000.- auf das Stammkapital angerechnet werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Scheuner, Liselotte, von Oberbalm, in Wetzikon ZH, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 30'000.-;
Scheuner, Rudolf, von Oberbalm, in Wetzikon ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-.