Roger Schellenberg
domicilié à Winterthur, de Winkel Mandats actifs: dewIT GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roger Schellenberg" à jour.Vous suivez maintenant "Roger Schellenberg".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roger Schellenberg" à jour.Vous suivez maintenant "Roger Schellenberg".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Roger Schellenberg
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Roger Schellenberg
Fourniture de services informatiques
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Roger Schellenberg
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Roger Schellenberg
Numéro de publication: 1676873, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
seasonbox GmbH, in Wildhaus-Alt St. Johann, CHE-345.001.747, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2014, Publ. 1568483).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schellenberg, Roger, von Winkel, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6133882, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
seasonbox GmbH, in Wildhaus-Alt St. Johann, CH-320.4.069.155-7, Lisighaus, 9658 Wildhaus, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15.04.2011.
Zweck:
Vermietung und Handel mit Sportartikeln und Sportgeräten. Die Gesellschaft kann beliebig weitere Geschäftszweige angliedern, Filialen betreiben und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern. .
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 15.04.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Kierdorf, Daniel, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Wildhaus (Wildhaus-Alt St. Johann), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
dewIT GmbH (CH-020.4.035.334-7), in Winterthur, Gesellschafterin, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schellenberg, Roger, von Winkel, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4753386, Registre du commerce Zurich, (20)
dewIT GmbH, in Winterthur, CH-020.4.035.334-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2007, S. 20, Publ. 3904058).
Statutenänderung:
07.11.2008.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 22.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abderhalden, Regula Silvia, von Wattwil, in Zürich, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schellenberg, Roger, von Winkel, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00].