David Camille Schelker
domicilié à Schaffhausen, de Ramlinsburg Mandats actifs: Genossenschaft Aranea Plus Connecté à: Jürg Huber, Pascal Parodi, Stefan Merkle Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "David Camille Schelker" à jour.Vous suivez maintenant "David Camille Schelker".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "David Camille Schelker" à jour.Vous suivez maintenant "David Camille Schelker".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de David Camille Schelker
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de David Camille Schelker
Services sportifs
Services sportifs
Personnes privées avec le nom David Camille Schelker
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: David Camille Schelker
Numéro de publication: HR02-1005585563, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Genossenschaft zur grünen Linde, in Schaffhausen, CHE-103.977.601, Genossenschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2019, Publ. 1004666485).
Statutenänderung:
18.06.2022. [ohne Änderung publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schelker, David Camille, von Ramlinsburg, in Schaffhausen, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perrin, Matthias, von Val-de-Travers, in Schaffhausen, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005221934, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Genossenschaft Aranea Plus, in Schaffhausen, CHE-112.574.923, Genossenschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2011, S.0, Publ. 6393988).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egli, Lorenz, von Schangnau, in Oberhallau, Mitglied der Verwaltung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schelker, David Camille, von Ramlinsburg, in Schaffhausen, Mitglied der Verwaltung, mit Einzelunterschrift;
Merkle, Dr. Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Radolfzell (DE), Mitglied der Verwaltung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Gottmadingen (DE)].
Numéro de publication: HR02-1004666485, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Genossenschaft zur grünen Linde, in Schaffhausen, CHE-103.977.601, Genossenschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2009, S.13, Publ. 5272238).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirzel, Hans Jakob, von Wetzikon, in Schaffhausen, Präsident der Verwaltung, mit Unterschrift zu zweien;
Zehnder, Helene, von Zürich, in Schaffhausen, Mitglied der Verwaltung, mit Unterschrift zu zweien;
Brauchli, Jacqueline, von Weinfelden, in Schaffhausen, Mitglied der Verwaltung, mit Unterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berchtold, Jürg, von Schlossrued, in Schaffhausen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Kassier der Verwaltung, mit Unterschrift zu zweien];
Schelker, David Camille, von Ramlinsburg, in Schaffhausen, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Matthias Henry, von Merishausen, in Schaffhausen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zehnder, Oriana Selina, von Zürich, in Schaffhausen, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.