Nic Schaub
domicilié à St. Gallen, de Läufelfingen Mandats actifs: R. Geissmann AG Connecté à: Anina Lesmann, Bruno Jonas Betschart, Elsbeth Schaub et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Nic Schaub" à jour.Vous suivez maintenant "Nic Schaub".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Nic Schaub" à jour.Vous suivez maintenant "Nic Schaub".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Nic Schaub
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Nic Schaub
Téléphone et télécommunication
Téléphone et télécommunication
Personnes privées avec le nom Nic Schaub
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Nic Schaub
Numéro de publication: HR02-1006072601, Registre du commerce Berne, (36)
Emch + Berger-Stiftung, in Bern, CHE-110.407.674, Stiftung (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2018, Publ. 4216985).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Urs Gottlieb, von Rüthi SG, in Rüthi SG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scherer, Martin, von Hochdorf, in Hochdorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaub, Nicolas, von Wittinsburg, in Aarberg, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Muff, Pirmin, von Eschenbach (LU), in Küssnacht am Rigi (Küssnacht (SZ)), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Robyr, Didier, von Crans-Montana, in La Conversion (Lutry), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1006063141, Registre du commerce Zurich, (20)
Emch + Berger AG Zürich, in Zürich, CHE-108.667.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2024, Publ. 1006049178).
Statutenänderung:
04.06.2024.
Firma neu:
IKON Ingenieure AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen auf dem Gebiet des Ingenieurwesens. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
T + R AG (CHE-105.857.623), in Muri bei Bern, Revisionsstelle;
Angelini, Pasquale, von Schlieren, in Killwangen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaub, Nicolas, von Wittinsburg, in Aarberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ks revisionsexperten ag (CHE-445.449.976), in Altstätten, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1006062536, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
RKL Emch+Berger Ingenieurbüro AG, in Thal, CHE-106.097.464, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2023, Publ. 1005744082).
Statutenänderung:
04.06.2024.
Firma neu:
RKL AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen auf dem Gebiet des Ingenieurwesens. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
T + R AG (CHE-105.857.623), in Gümligen (Bern), Revisionsstelle;
Graf, Ralf, von Rebstein, in Altenrhein (Thal), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaub, Nicolas, von Wittinsburg, in Aarberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherrer, Martin, von Hochdorf, in Hochdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ks revisionsexperten ag (CHE-445.449.976), in Altstätten SG (Altstätten), Revisionsstelle.