Claudia Schaub
domicilié à Riniken, de Zürich Mandats actifs: Elektrizitäts-Genossenschaft Riniken (EGR), Heinz Huber Consulting Connecté à: Milo Erne, Philippe Ramuz, Ralph Zebert et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Claudia Schaub" à jour.Vous suivez maintenant "Claudia Schaub".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Claudia Schaub" à jour.Vous suivez maintenant "Claudia Schaub".
|
|
Claudia Schaub
domicilié à Pfeffingen, de Basel Mandats actifs: Schaub Advisory GmbH Connecté à: Christoph Schaub, Nicole Jäggi Aegerter Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Claudia Schaub" à jour.Vous suivez maintenant "Claudia Schaub".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Claudia Schaub" à jour.Vous suivez maintenant "Claudia Schaub".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Claudia Schaub
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Claudia Schaub
Production et approvisionnement en électricité
Service concernant conseil aux entreprises
Production et approvisionnement en électricité
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Claudia Schaub
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Claudia Schaub
Numéro de publication: HR02-1005494005, Registre du commerce Argovie, (400)
Elektrizitäts-Genossenschaft Riniken (EGR), in Riniken, CHE-103.369.695, Genossenschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2022, Publ. 1005394550).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rohner, Rahel, von Gontenschwil und Zurzach, in Riniken, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaub, Claudia, von Zürich, in Riniken, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005266197, Registre du commerce Argovie, (400)
Heinz Huber Consulting, in Riniken, CHE-170.211.614, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 96 vom 22.05.2018, Publ. 4240559).
Domizil neu:
c/o Claudia Schaub, Dorfsteig 5, 5223 Riniken.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaub, Werner, von Zürich, in Riniken, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaub, Claudia, von Zürich, in Riniken, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004918948, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
SAREBA GmbH, in Pfeffingen, CHE-108.654.878, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2009, S.8, Publ. 5073468).
Statutenänderung:
28.05.2020.
Firma neu:
Schaub Advisory GmbH.
Domizil neu:
c/o Christoph Schaub, Hauptstrasse 37, 4148 Pfeffingen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen insbesondere in den Bereichen Unternehmensberatung, Geschäftsentwicklung und Consulting im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann zudem alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ferner Zweigniederlassungen, Agenturen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum, Liegenschaften und Immaterialgüterrechte erwerben, nutzen verwalten und veräussern. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder durch E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaub, Adelheid, von Basel, in Pfeffingen, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaub, Christoph, von Basel, in Pfeffingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00];
Schaub, Claudia, von Basel, in Pfeffingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.