Karin Schaffner
domicilié à Unterentfelden, de Gränichen Mandats actifs: K. Schaffner AG Connecté à: Monika Lenzi Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Karin Schaffner" à jour.Vous suivez maintenant "Karin Schaffner".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Karin Schaffner" à jour.Vous suivez maintenant "Karin Schaffner".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Karin Schaffner
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Karin Schaffner
Autres travaux de construction
Autres travaux de construction
Personnes privées avec le nom Karin Schaffner
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Karin Schaffner
Numéro de publication: 5297962, Registre du commerce Schwyz, (130)
CARAMELO SA, in Freienbach, CH-130.3.014.569-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2009, S. 17, Publ. 5042452).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fornaro, Peter, von Rapperswil-Jona, in Uitikon Waldegg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köhler, Hans Jörg, von Tschiertschen-Praden, in Unterengstringen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Schaffner, Karin, von Hausen AG, in Unterengstringen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4600808, Registre du commerce Argovie, (400)
K. Schaffner AG, in Unterentfelden, CH-400.3.030.760-6, Jurastrasse 19, 5035 Unterentfelden, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.06.2008.
Zweck:
Planung und Ausführung von Sanitär-, Heizungs- und Spenglerarbeiten;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Schaffner Sanitär, Heizungen, Spenglerei, in Unterentfelden (CH-400.1.023.140-9), gemäss Vertrag vom 24.06.2008 und Übernahmebilanz per 31.12.2007 mit Aktiven von CHF 335'045.55 und Passiven von CHF 50'486.60, wofür 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 184'558.95 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 24.06.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Schaffner, Karin, von Gränichen, in Unterentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lenzi, Monika, von Unterentfelden und Gipf-Oberfrick, in Wittnau, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3516198, Registre du commerce Zurich, (20)
KARIN'S BAR INO GmbH, bisher in Stallikon, CH-020.4.025.560-1, Dienstleistungen im Gastgewerbe, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 237 vom 09.12.2003, S. 19, Publ. 2019604).
Statutenänderung:
2.08.2006.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Hohlstrasse 561, 8048 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaffner, Karin, von Hausen AG, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: in Stallikon];
Gantenbein, Oskar, von Grabs, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: in Stallikon].