René Schärli
domicilié à Schötz, de Menznau Mandats actifs: Fashion-Promo Tex AG, Schmid Siebdruck GmbH et plus Connecté à: Monika Andermatt, Philipp Bächi, Sandro Bollardini Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "René Schärli" à jour.Vous suivez maintenant "René Schärli".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "René Schärli" à jour.Vous suivez maintenant "René Schärli".
|
|
René Schärli
domicilié à Ballwil, de Rain Mandats actifs: Sarlix by Schärli Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "René Schärli" à jour.Vous suivez maintenant "René Schärli".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "René Schärli" à jour.Vous suivez maintenant "René Schärli".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de René Schärli
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de René Schärli
Commerce des vêtements
Exploitation d'une imprimerie et/ou d'une reliure
Services de publicité
Fabrication de vêtements
Fabrication de jouets
Commerce des vêtements
Exploitation d'une imprimerie et/ou d'une reliure
Services de publicité
Fabrication de vêtements
Fabrication de jouets
Personnes privées avec le nom René Schärli
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: René Schärli
Numéro de publication: HR02-1006107473, Registre du commerce Argovie, (400)
Fashion-Promo Tex AG, bisher in Olten, CHE-311.172.196, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2023, Publ. 1005796872).
Statutenänderung:
19.07.2024.
Sitz neu:
Aarburg.
Domizil neu:
Feldstrasse 25, 4663 Aarburg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion von und den Handel mit Waren aller Art, insbesondere im Bereich Textilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre/Aktionärinnen erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Der Verzicht auf die eingeschränkte Revision (opting-out) wurde aufgehoben.] [gestrichen: Mit Erklärung vom 04.08.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärli, René, von Menznau, in Schötz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bollardini, Sandro, von Schötz, in Schötz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Partner Treuhand AG Willisau (CHE-112.389.857), in Willisau, Revisionsstelle;
Andermatt, Monika, von Baar, in Niederbipp, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bächi, Philipp, von Bülach, in Güttingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005796872, Registre du commerce Soleure, (241)
Fashion-Promo Tex AG, in Olten, CHE-311.172.196, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 20.01.2021, Publ. 1005078522).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scherrer, Joseph, von Kirchberg (SG), in Wangen bei Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärli, René, von Menznau, in Schötz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR01-1005556386, Registre du commerce Lucerne, (100)
Sarlix by Schärli, in Ballwil, CHE-191.314.728, Weiherstrasse 8, 6275 Ballwil, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Spielwaren und anderen Artikeln zur Freizeitgestaltung, Unterhaltung, Dekoration oder zur Erleichterung einer Tätigkeit.
Eingetragene Personen:
Schärli, René, von Rain, in Ballwil, Inhaber, mit Einzelunterschrift.