Erwin Schärer
domicilié à Dällikon, de Obersteckholz Mandats actifs: Werner Mathis AG Connecté à: Beat Mathis, Irene Mathis, Albert Manser et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Erwin Schärer" à jour.Vous suivez maintenant "Erwin Schärer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Erwin Schärer" à jour.Vous suivez maintenant "Erwin Schärer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Erwin Schärer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Erwin Schärer
Fabrication d’autres machines et parties desquelles
Fabrication d’autres machines et parties desquelles
Personnes privées avec le nom Erwin Schärer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Erwin Schärer
Numéro de publication: 2459431, Registre du commerce Zurich, (20)
Werner Mathis AG, in Niederhasli, CHE-106.958.876, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 19.12.2012, Publ. 6984578).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mathis, Werner, von Wolfenschiessen, in Niederhasli, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Görtz, Robert, von Arosa, in Neerach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Langwies, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Schärer, Erwin, von Obersteckholz, in Dällikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Mathis, Beat, von Wolfenschiessen, in Hochfelden, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Vescofida Wirtschaftsprüfungs GmbH (CHE-100.956.844), in Niederhasli, Revisionsstelle [bisher: Vescofida Wirtschaftsprüfungs GmbH (CH-020.4.019.102-2)].
Numéro de publication: 4095348, Registre du commerce Thurgovie, (440)
SCHWEMA GmbH, in Wängi, CH-440.4.016.452-1, Mast und Vermarktung von Nutztieren, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 141 vom 25.07.2003, S. 11, Publ. 1101652).
Firma neu:
SCHWEMA GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.08.2007 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärer, Emil, von Oberweningen, in Wängi, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 170'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer];
Schärer, Erwin, von Oberweningen, in Wängi, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1101652, Registre du commerce Thurgovie, (440)
SCHWEMA GmbH, in Wängi, Landstrasse 36, 9545 Wängi, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.07.2003.
Zweck:
Mast und Vermarktung von Nutztieren. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen mit dem gleichen Gesellschaftszweck beteiligen.
Stammkapital:
CHF 180'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung von Emil Schärer, in Wängi, gemäss Vertrag vom 19.07.2003 diverse Vermögenswerte (Jager und Mastschweine, Maschinen und Geräte, mechanische Einrichtungen) zum Preis von CHF 170'833.30, wovon CHF 170'000.-- an das Stammkapital angerechnet und CHF 833.30 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Schärer, Emil, von Oberweningen, in Wängi, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 170'000.--;
Schärer, Erwin, von Oberweningen, in Wängi, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.