Josef Schär
domicilié à Günsberg, de Walterswil (BE) Mandats actifs: Josafe AG Connecté à: Daniel Badstuber, Ronald Schütz Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Josef Schär" à jour.Vous suivez maintenant "Josef Schär".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Josef Schär" à jour.Vous suivez maintenant "Josef Schär".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Josef Schär
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Josef Schär
Commerce de biens de consommation
Commerce de biens de consommation
Personnes privées avec le nom Josef Schär
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Josef Schär
Numéro de publication: 6803326, Registre du commerce Soleure, (241)
Josafe AG, in Günsberg, CH-241.3.011.178-0, Gasse 42, 4524 Günsberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.07.2012.
Zweck:
Herstellung und Vertrieb von Probekörpern zur Überprüfung der Effizienz von Reinigungsgeräten. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, diese erwerben oder pachten, Darlehen aufnehmen und erteilen, Kredite aufnehmen, Grundstücke erwerben, belasten und weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 27.07.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schär, Josef, von Walterswil BE, in Günsberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ritschard, Martin, von Oberhofen am Thunersee, in Münchenwiler, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ritschard, Philipp, von Oberhofen am Thunersee, in Münchenwiler, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schütz, Ronald, von Wohlen bei Bern, in Günsberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5480776, Registre du commerce Lucerne, (100)
Rohm and Haas Electronic Materials Schweiz GmbH, bisher in Littau, CH-100.4.027.090-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 26 vom 09.02.2009, S. 12, Publ. 4868600).
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Grossmatte 4, 6014 Luzern. [Gemeindefusion per 01.01.2010 ohne Anpassung der Statuten].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwager, Dr. Felix, von Bichelsee-Balterswil, in Meggen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Schär, Josef, von Opfikon, in Boswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG, in Zug (CH-170.9.006.609-0), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mosimann, Markus, von Signau, in Schwarzenberg, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Molina Luque, Ignacio, spanischer Staatsangehöriger, in Horgen, mit Einzelunterschrift;
Thalacker, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Neuheim, mit Einzelunterschrift;
Riedl, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Neudorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Deloitte AG, in Zürich (CH-020.3.908.370-9), Revisionsstelle.
Numéro de publication: 4868600, Registre du commerce Lucerne, (100)
Rohm and Haas Electronic Materials Schweiz GmbH, in Littau, CH-100.4.027.090-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2008, S. 9, Publ. 4345498).
Statutenänderung:
29.01.2009. Mitteilungen erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail). [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berger, Rolf, von Alchenstorf, in Dottikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Birrer, Urs, von Affoltern am Albis und Zürich, in Affoltern am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mosimann, Markus, von Signau, in Schwarzenberg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Willimann, Harald, von Littau und Sarnen, in Malters, mit Kollektivprokura zu zweien;
Flück Felder, Karin, von Meggen, Brienz BE, Littau und Entlebuch, in Meggen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
RH Switzerland Production Holding GmbH, in Littau (CH-100.4.787.168-9), Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 100'000.--];
Schwager, Dr. Felix, von Bichelsee-Balterswil, in Meggen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer];
Manegold, Cord, deutscher Staatsangehöriger, in Sennwald, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Schär, Josef, von Opfikon, in Boswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG, in Zug (CH-170.9.000.609-0), Revisionsstelle.