Dragan Savatic
domicilié à Luzern, de Luzern Mandats actifs: Smart Clean GmbH, spona consulting GmbH Connecté à: Bekim Osmani Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dragan Savatic" à jour.Vous suivez maintenant "Dragan Savatic".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dragan Savatic" à jour.Vous suivez maintenant "Dragan Savatic".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Dragan Savatic
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Dragan Savatic
Nettoyage de bâtiments
Services pour les banques et instituts de crédit
Nettoyage de bâtiments
Services pour les banques et instituts de crédit
Personnes privées avec le nom Dragan Savatic
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Dragan Savatic
Numéro de publication: HR01-1005776251, Registre du commerce Lucerne, (100)
Smart Clean GmbH, in Luzern, CHE-135.698.683, Ruopigenstrasse 6, 6015 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.06.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Reinigungsunternehmens, die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Hauswartung und Reinigung von Wohnungen, Büros und Liegenschaften aller Art und deren Unterhalt, die Erbringung von umfassenden verwaltenden und ausführenden Dienstleistungen aller Art im Bereich Facility Services, Facility Management, Cleaning Services, Property Services sowie den Import und Export von Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, und Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, direkt oder indirekt finanzieren. Sie kann Patente, Lizenzen und Marken kaufen, verkaufen oder nutzen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, Verpflichtungen eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck und die Entwicklung des Unternehmens zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. Mit Erklärung vom 16.06.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Savatic, Dragan, von Luzern, in Luzern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Osmani, Bekim, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Menziken, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005273744, Registre du commerce Zoug, (170)
Ebb software GmbH, in Baar, CHE-104.475.176, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2021, Publ. 1005206852).
Statutenänderung:
06.08.2021. 10.08.2021.
Stammkapital neu:
CHF 22'400.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per Telefax oder per E-Mail.
Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsstammanteile gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
D.o.o. "PDAG" Brcko (4600441120003), in Brcko (BA), Gesellschafterin, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Savatic, Dragan, von Luzern, in Luzern, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bejic, Fljorim, österreichischer Staatsangehöriger, in Subotica (RS), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 24 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wien (AT), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 94 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
KEPLER INTERACTIVE LIMITED (12545265), in London (GB), Gesellschafterin, mit 134 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Vorzugsstammanteile);
Garavaryan, Alexis Vladimir, französischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Lee, Sun Yiu Samuel, genannt Sam, chinesischer Staatsangehöriger, in Kowloon (HK), Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wadsack, Lukas Hans, von Zug, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004922591, Registre du commerce Lucerne, (100)
SWWEB GmbH, in Luzern, CHE-369.217.143, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2017, Publ. 3334235).
Domizil neu:
Eichenstrasse 20, 6015 Luzern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Savatic, Dragan, von Luzern, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Savatic, Sasa, von Luzern, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.