Johannes Anthony Sassenburg
domicilié à Lenk im Simmental, de Niederlande et Lenk Mandats actifs: SE-CURE AG in Liq. Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Johannes Anthony Sassenburg" à jour.Vous suivez maintenant "Johannes Anthony Sassenburg".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Johannes Anthony Sassenburg" à jour.Vous suivez maintenant "Johannes Anthony Sassenburg".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Johannes Anthony Sassenburg
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Johannes Anthony Sassenburg
Fourniture de services informatiques
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Johannes Anthony Sassenburg
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Johannes Anthony Sassenburg
Numéro de publication: HR02-1005984207, Registre du commerce Berne, (36)
SE-CURE AG, in Lenk, CHE-109.301.081, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 22.02.2010, S.6, Publ. 5507038).
Firma neu:
SE-CURE AG in Liq..
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.03.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Plomp, Ellen, niederländische Staatsangehörige, in Lenk, Mitglied und Sekretärin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sassenburg, Johannes Anthony, von Lenk, in Lenk im Simmental (Lenk), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005105273, Registre du commerce Berne, (36)
OS-Informatik AG, in Lenk, CHE-113.069.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2017, Publ. 3475967).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sassenburg, Johannes Anthony, von Lenk, in Lenk im Simmental (Lenk), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4052149, Registre du commerce Zurich, (20)
video intelligence AG, in Zürich, CHE-113.474.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2017, Publ. 3339457).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sassenburg, Johannes Anthony, niederländischer Staatsangehöriger, in Lenk, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.