Flamur Saqipi
domicilié à Altendorf, de Serbie Mandats actifs: Saqipi FS Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Flamur Saqipi" à jour.Vous suivez maintenant "Flamur Saqipi".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Flamur Saqipi" à jour.Vous suivez maintenant "Flamur Saqipi".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Flamur Saqipi
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Flamur Saqipi
Transport routier de personnes et marchandises
Transport routier de personnes et marchandises
Personnes privées avec le nom Flamur Saqipi
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Flamur Saqipi
Numéro de publication: HR01-1005315331, Registre du commerce Schwyz, (130)
Saqipi FS, in Altendorf, CHE-382.055.150, Talstrasse 13a, 8852 Altendorf, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Umzüge, Ausräumungen, Entsorgung, Logistik und Transporten aller Art.
Eingetragene Personen:
Saqipi, Flamur, serbischer Staatsangehöriger, in Altendorf, Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004775324, Registre du commerce Zurich, (20)
TIRS GmbH, bisher in Freienbach, CHE-311.691.935, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2019, Publ. 1004533261).
Statutenänderung:
15.11.2019.
Sitz neu:
Hombrechtikon.
Domizil neu:
Sunneraistrasse 16, 8634 Hombrechtikon.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung und Durchführung von Fassadenarbeiten aller Art, Hoch- und Tiefbauarbeiten, Abbruch- und Rückbauarbeiten, Entkernungen, Kernbohrungen und Entsorgungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amidi, Abdylsamet, serbischer Staatsangehöriger, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Saqipi, Flamur, serbischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iseni, Muhamet, serbischer Staatsangehöriger, in Hombrechtikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 4236859, Registre du commerce Schwyz, (130)
Sinz Bau GmbH, bisher in Teufen (AR), CHE-311.691.935, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2017, Publ. 3916905).
Statutenänderung:
13.04.2018.
Firma neu:
TIRS Bauservice GmbH.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Churerstrasse 104, 8808 Pfäffikon SZ.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sinz, Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in St. Margrethen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amidi, Abdylsamet, serbischer Staatsangehöriger, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Saqipi, Flamur, serbischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.