Peter Santschi-Fuhrimann
domicilié à Ortschwaben, de Sigriswil Mandats actifs: Stucki's Söhne AG Connecté à: Urs Alexander Stucki, Hans Peter Stucki-Kassner, Richard Stucki Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Santschi-Fuhrimann" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Santschi-Fuhrimann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Santschi-Fuhrimann" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Santschi-Fuhrimann".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Peter Santschi-Fuhrimann
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Peter Santschi-Fuhrimann
Achat & vente de biens immobiliers propres
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Peter Santschi-Fuhrimann
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Peter Santschi-Fuhrimann
Numéro de publication: HR02-1005160671, Registre du commerce Berne, (36)
Stucki's Söhne AG, in Steffisburg, CHE-101.915.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2016, Publ. 2887803).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
B&N Treuhand AG (CHE-106.349.890), in Steffisburg, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Santschi-Fuhrimann, Peter, von Sigriswil, in Ortschwaben (Meikirch), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stucki, Richard, von Blumenstein, in Steffisburg, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stucki-Kassner, Hans Peter, von Blumenstein, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stucki, Kaspar, von Blumenstein, in Aesch (Neftenbach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Aesch bei Neftenbach (Neftenbach), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fidatio Treuhand AG (CHE-438.556.383), in Steffisburg, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 4770188, Registre du commerce Berne, (36)
Stucki's Söhne AG, in Steffisburg, CH-092.3.001.991-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2008, S. 7, Publ. 4553528).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stucki-Lanz, Hans Rudolf, von Blumenstein, in Saint-Blaise, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Santschi-Stucki, Ursula, von Sigriswil, in Steffisburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretärin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stucki, Richard, von Blumenstein, in Steffisburg, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Santschi-Fuhrimann, Peter, von Sigriswil, in Ortschwaben (Meikirch), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stucki-Kassner, Hans Peter, von Blumenstein, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3990892, Registre du commerce Berne, (36)
Stucki's Söhne AG, in Steffisburg, CH-092.3.001.991-3, Verwaltung, Vermietung und Handel mit Immobilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 22.03.1999, S. 1854).
Statutenänderung:
16.06.2007.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt. Weitere publikationspflichtige Tatsachen nicht berührt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stucki, Richard, von Blumenstein, in Steffisburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Santschi-Fuhrimann, Peter, von Sigriswil, in Ortschwaben (Meikirch), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.