Gerhard Saner
domicilié à Worben, de Beinwil (SO) Mandats actifs: Gerax AG Gstaad, Saner AG et plus Connecté à: Benjamin Heinz Worbs, Pascale Saner Worbs, Gertrud Saner-Spengler et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gerhard Saner" à jour.Vous suivez maintenant "Gerhard Saner".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gerhard Saner" à jour.Vous suivez maintenant "Gerhard Saner".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Gerhard Saner
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Gerhard Saner
Achat & vente de biens immobiliers propres
Intermédiaires commerciaux dans divers domaines
Achat & vente de biens immobiliers propres
Intermédiaires commerciaux dans divers domaines
Personnes privées avec le nom Gerhard Saner
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Gerhard Saner
Numéro de publication: 2006355, Registre du commerce Berne, (36)
Gerax AG Gstaad, in Saanen, CHE-101.472.649, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 11.08.2014, Publ. 1656017).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fiduciaire Jacques Morand & Cie. (CHE-107.443.132), in Genève, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saner-Spengler, Gertrud, von Beinwil SO, in Worben, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: einziges Mitglied mit Einzelunterschrift];
Saner, Gerhard, von Beinwil SO, in Worben, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Saner Worbs, Pascale, von Beinwil SO und Tenero-Contra, in Gstaad (Saanen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Ingrid, von Ebnat-Kappel, in Gstaad (Saanen), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Worbs, Benjamin, von Tenero-Contra, in Gstaad (Saanen), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
OBT AG (CHE-323.201.462), in Köniz, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 5240690, Registre du commerce Berne, (36)
Blue Note Club AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.014.865-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2006, S. 4, Publ. 3309256).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Itten, Roland, von Aeschi bei Spiez, in Nidau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stucker, Romy, von Bowil, in Studen BE, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher:in Studen, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Saner, Gerhard, von Beinwil SO, in Worben, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 4789900, Registre du commerce Berne, (36)
Saner Metallisation AG (Saner Métallisation SA) (Saner Metallization Ltd.), in Studen, CH-036.3.043.550-6, Hauptstrasse, 2557 Studen BE, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
08.12.2008.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Oberflächen-Beschichtung von Uhrengläsern mittels Aufdampftechnik (Metallisation) und Bedruckung (Décalque/Siebdruck). Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sachübernahmevertrag vom 08.12.2008 und Inventar per 01.07.2008 von der Saner AG, in Studen BE (CH-073.3.002.143-7), Aktiven von CHF 318'156.25 und Fremdkapital von CHF 88'059.29 zum Preis von CHF 0.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
Briefe.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Saner, Gerhard, von Beinwil SO, in Worben, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Stucker, Rosmarie, von Bowil, in Studen, mit Einzelprokura;
GSI Treuhand AG (CH-073.3.017.988-4), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.