Maria Salzmann
domicilié à Ritzingen, de Naters Mandats actifs: Genossenschaft Grafschaft Kultur Connecté à: Fabian Thomas Andereggen, Alfred Zumofen, Sabine Werlen et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Maria Salzmann" à jour.Vous suivez maintenant "Maria Salzmann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Maria Salzmann" à jour.Vous suivez maintenant "Maria Salzmann".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Maria Salzmann
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Maria Salzmann
Associations religieuses, politiques ou laïques
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Maria Salzmann
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Maria Salzmann
Numéro de publication: HR02-1005268319, Registre du commerce Valais, (600)
Genossenschaft Grafschaft Kultur, in Goms, CHE-486.775.261, Genossenschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2018, Publ. 4290741).
Domizil neu:
c/o Gemeinde Goms, Furkastrasse 399, 3998 Gluringen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salzmann, Maria, von Naters, in Ritzingen (Goms), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: in Grafschaft (Goms)].
Numéro de publication: 3146465, Registre du commerce Zurich, (20)
Familienaktiengesellschaft Salzmann, bisher in Othmarsingen, CHE-103.591.549, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2013Publ. 1153577).
Gründungsstatuten:
24.06.1992.
Statutenänderung:
26.10.2016.
Sitz neu:
Kloten.
Domizil neu:
Fliederweg 6, 8302 Kloten.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erhaltung und die Verwaltung von Liegenschaften für die Mitglieder und Nachkommen der Familie Salzmann. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Liegenschaft gemäss Vertrag vom 24.06.1992, zum Preise von CHF 351'000.--, wovon CHF 325'000.-- als Sacheinlage angerechnet werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salzmann, Marianne, von Eggiwil, in Niederhasli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2154187, Registre du commerce Valais, (600)
Genossenschaft Grafschaft Kultur, in Grafschaft, CHE-486.775.261, Genossenschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2013, Publ. 7058576).
Domizil neu:
c/o Gemeinde Grafschaft, Dorfstrasse 2, 3989 Grafschaft.
weitere Adresse neu:
c/o Anton Chastonay, Bachstrasse 39, 3900 Brig. Gemäss Erklärung vom 27.12.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imhof, Fritz, von Grafschaft, in Grafschaft, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Schwestermann & Michel Treuhand AG (CH-600.3.001.681-7), in Fiesch, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werlen, Sabine, von Grafschaft, in Naters, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Walther, Bernhard, von Ittigen, in Ittigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: von Grafschaft, in Bern];
Salzmann, Maria, von Naters, in Grafschaft, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Salzmann-Biderbost, Maria, in Ritzingen (Grafschaft)].