Susanne F. Ryan-Bärtschi
domicilié à Doonan, de Zürich Mandats actifs: Hippus GmbH Connecté à: Hans Peter Müller Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Susanne F. Ryan-Bärtschi" à jour.Vous suivez maintenant "Susanne F. Ryan-Bärtschi".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Susanne F. Ryan-Bärtschi" à jour.Vous suivez maintenant "Susanne F. Ryan-Bärtschi".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Susanne F. Ryan-Bärtschi
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Susanne F. Ryan-Bärtschi
Services sportifs
Services sportifs
Personnes privées avec le nom Susanne F. Ryan-Bärtschi
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Susanne F. Ryan-Bärtschi
Numéro de publication: HR02-1004696612, Registre du commerce Argovie, (400)
Hippus GmbH, in Rekingen (AG), CHE-104.792.688, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2009, S.2, Publ. 4959532).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knöpfel, Roman, von Hundwil, in Rekingen AG, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ryan-Bärtschi, Susanne F., von Zürich, in Doonan (AU), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift];
Müller, Hans Peter, von Thayngen, in Stammheim, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4959532, Registre du commerce Argovie, (400)
Hippus GmbH, bisher in Zug, CH-400.4.019.711-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2009, S. 25, Publ. 4846384).
Gründungsstatuten:
06.08.1998.
Statutenänderung:
19.03.2009.
Sitz neu:
Rekingen AG.
Domizil neu:
Lättenstrasse 57, 5332 Rekingen AG.
Zweck neu:
Beratung, Unterstützung und Schulung zur Leistungsverbesserung von Dressur-, Spring- und Reitpferden sowie Zusammenarbeit mit qualifizierten Fachkräften;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernahm anlässlich ihrer Gründung gemäss Sacheinlageverträgen je vom 06.08.1998 Zahnpflegegeräte und Maschinen zum Preise von CHF 16'000.00 und CHF 4'000.00, insgesamt CHF 20'000.00, welcher voll auf das Stammkapital angerechnet wurde (wie bisher).
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 19.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ryan, Leith, australischer Staatsangehöriger, in Doonan (AU), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ryan-Bärtschi, Susanne F., von Zürich, in Doonan (AU), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00];
Knöpfel, Roman, von Hundwil, in Rekingen AG, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4846384, Registre du commerce Zoug, (170)
Hippus GmbH, in Zug, CH-400.4.019.711-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2006, S. 23, Publ. 3695526).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Michailidis, Savvas, griechischer Staatsangehöriger, in Regensdorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ryan-Bärtschi, Susanne F., von Zürich, in Doonan (AU), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: in Rekingen AG, Gesellschafterin mit Einzelunterschrift];
Ryan, Leith, australischer Staatsangehöriger, in Doonan (AU), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Knöpfel, Roman, von Hundwil, in Rekingen AG, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.