Heinz Rutschmann
domicilié à Hettlingen, de Dägerlen Mandats actifs: Energie Opfikon AG Connecté à: Adrian Roth, Dino Kilcher, Martin Borner Weiss et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Heinz Rutschmann" à jour.Vous suivez maintenant "Heinz Rutschmann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Heinz Rutschmann" à jour.Vous suivez maintenant "Heinz Rutschmann".
|
|
Heinz Rutschmann
domicilié à Hinwil, de Madiswil Mandats actifs: Wasserversorgungs-Genossenschaft Hadlikon Connecté à: Christian Wolf, Werner Oberli, Andreas Erich Haffter-Müller et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Heinz Rutschmann" à jour.Vous suivez maintenant "Heinz Rutschmann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Heinz Rutschmann" à jour.Vous suivez maintenant "Heinz Rutschmann".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Heinz Rutschmann
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Heinz Rutschmann
Production et approvisionnement en électricité
Approvisionnement en eau et evacuation des aux usées
Production et approvisionnement en électricité
Approvisionnement en eau et evacuation des aux usées
Personnes privées avec le nom Heinz Rutschmann
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Heinz Rutschmann
Numéro de publication: HR02-1005912161, Registre du commerce Zurich, (20)
Wasserversorgungs-Genossenschaft Hadlikon, in Hinwil, CHE-102.360.295, Genossenschaft (SHAB Nr. 246 vom 17.12.2021, Publ. 1005359821).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haffter, Christina S., von Zürich, in Hinwil, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andres, Christina, von Kilchberg (ZH), in Hinwil, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Oberli, Werner, von Rüderswil, in Hinwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rutschmann, Heinz, von Madiswil, in Hinwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 2838829, Registre du commerce Zurich, (20)
Energie Opfikon AG, in Opfikon, CHE-109.691.468, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 09.10.2015, Publ. 2418091).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Irma, von Tobel-Tägerschen, in Oftringen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rutschmann, Heinz, von Dägerlen, in Hettlingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 5115068, Registre du commerce Zurich, (20)
Musik Rutschmann AG, in Zürich, CH-020.3.918.236-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2004, S. 20, Publ. 2375132).
Firma neu:
Musik Rutschmann AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 18.06.2009 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rutschmann, Heinz, von Zürich, in Malix, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Rutschmann, Alice, von Zürich, in Hinwil, Delegierter des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Rutschmann, Silvia, von Mühlehorn, in Hombrechtikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].