Urs Rusch
domicilié à Knonau, de Sins Mandats actifs: DIAGNOSDATA AG Connecté à: Bianca Rusch Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Urs Rusch" à jour.Vous suivez maintenant "Urs Rusch".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Urs Rusch" à jour.Vous suivez maintenant "Urs Rusch".
|
|
Urs Rusch
domicilié à Appenzell Steinegg, de Appenzell Mandats actifs: Rusch Maschinen GmbH Connecté à: Andrea Rusch-Riesbacher Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Urs Rusch" à jour.Vous suivez maintenant "Urs Rusch".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Urs Rusch" à jour.Vous suivez maintenant "Urs Rusch".
|
|
Urs Rusch
domicilié à Wetzikon, de Appenzell Mandats actifs: Hodel Architekten AG Connecté à: Peter Hodel, Regula Hodel Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Urs Rusch" à jour.Vous suivez maintenant "Urs Rusch".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Urs Rusch" à jour.Vous suivez maintenant "Urs Rusch".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Urs Rusch
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Urs Rusch
Fourniture de services informatiques
Commerce d’appareils ménagers et des biens similaires
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Fourniture de services informatiques
Commerce d’appareils ménagers et des biens similaires
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Urs Rusch
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Urs Rusch
Numéro de publication: HR02-1005739544, Registre du commerce Appenzell Rh.-Int., (310)
Rusch Maschinen GmbH, in Schwende-Rüte, CHE-115.806.308, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2022, Publ. 1005466063).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rusch-Riesbacher, Andrea, von Appenzell, in Appenzell Steinegg (Schwende-Rüte), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rusch, Urs, von Appenzell, in Appenzell Steinegg (Schwende-Rüte), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Rusch-Graf, Lydia Luisa, von Appenzell, in Appenzell Steinegg (Schwende-Rüte), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zellweger, Stefanie, von Appenzell, in Schwellbrunn, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005466063, Registre du commerce Appenzell Rh.-Int., (310)
Rusch Maschinen GmbH, in Rüte, CHE-115.806.308, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2019, Publ. 1004788176).
Sitz neu:
Schwende-Rüte.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rusch, Urs, von Appenzell, in Appenzell Steinegg (Schwende-Rüte), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Appenzell Steinegg (Rüte)];
Rusch-Riesbacher, Andrea, von Appenzell, in Appenzell Steinegg (Schwende-Rüte), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Appenzell Steinegg (Rüte)].
Numéro de publication: HR02-1004903661, Registre du commerce Zoug, (170)
DIAGNOSDATA AG, in Cham, CHE-101.437.624, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2019, Publ. 1004626326).
Statutenänderung:
15.05.2020.
Zweck neu:
Import und Export sowie Handel mit Hardware und Software sowie Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie insbesondere im Bereich der digitalen Sicherheit, Personalverleih in diesem Zusammenhang;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stehli, Marc, von Mühlau, in Regensdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Rusch, Urs, von Sins, in Knonau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].