Tarcisio Rusca
domicilié à Mendrisio, de Stabio Mandats actifs: Lariana SA Connecté à: Rachele Rita Viclinda Rusca Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Tarcisio Rusca" à jour.Vous suivez maintenant "Tarcisio Rusca".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Tarcisio Rusca" à jour.Vous suivez maintenant "Tarcisio Rusca".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Tarcisio Rusca
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Tarcisio Rusca
Achat & vente de biens immobiliers propres
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Tarcisio Rusca
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Tarcisio Rusca
Numéro de publication: HR02-1005245619, Registre du commerce Tessin, (501)
Gold Time Lugano SA, in Lugano, CHE-110.642.962, società anonima (Nr. FUSC 129 del 07.07.2021, Pubbl. 1005243117). Secondo dichiarazione del 21.05.2021 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Interfida SA, in Chiasso, ufficio di revisione;
Rusca, Tarcisio, da Stabio, in Mendrisio, con procura individuale.
Numéro de publication: HR02-1005244376, Registre du commerce Tessin, (501)
Gold Time SA, in Chiasso, CHE-106.881.825, società anonima (Nr. FUSC 84 del 03.05.2021, Pubbl. 1005167246). Secondo dichiarazione del 21.05.2021 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Rusca, Tarcisio, da Stabio, in Mendrisio, con procura individuale.
Numéro de publication: HR02-1005177771, Registre du commerce Tessin, (501)
Lariana SA, in Chiasso, CHE-102.729.437, società anonima (Nr. FUSC 236 del 04.12.2015, p.0, Pubbl. 2520499).
Statuti modificati:
21.04.2021.
Nuove azioni:
200 azioni nominative da CHF 1'000.00 [finora: 200 azioni al portatore da CHF 1'000.00].
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante avviso personale.
Nuova limitazione della trasferibilità:
La trasferibilità delle azioni nominative è limitata dallo statuto. Secondo dichiarazione del 27.04.2021 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Interfida SA, in Chiasso, ufficio di revisione.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Rusca, Tarcisio, da Stabio, in Mendrisio, presidente, con firma individuale [finora: amministratore unico, con firma individuale];
Rusca, Rachele Rita Viclinda, da Stabio, in Penthalaz, membro, con firma individuale [finora: senza funzione registrata, con procura individuale].