Susanne Rupf
domicilié à Dübendorf, de Zürich, Safenwil et Flums Mandats actifs: Rufina Performance AG in Liquidation Connecté à: Daniela Rupf, Irène Ern Rupf-Meyer Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Susanne Rupf" à jour.Vous suivez maintenant "Susanne Rupf".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Susanne Rupf" à jour.Vous suivez maintenant "Susanne Rupf".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Susanne Rupf
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Susanne Rupf
Exploitation des autres institutions financières
Exploitation des autres institutions financières
Personnes privées avec le nom Susanne Rupf
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Susanne Rupf
Numéro de publication: 1098557, Registre du commerce Zurich, (20)
Rufina Immobilien AG, in Wallisellen, CH-020.3.922.482-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 06.07.2009, S. 63, Publ. 5115374).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rupf, Daniela, von Zürich, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rupf, Susanne, von Zürich, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rupf, Irene, von Zürich und Flums, in Wallisellen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3979384, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Inorma Handels-GmbH, bisher in Sargans, CH-320.4.057.524-7, Führung eines Detaillisten- und Handelsunternehmens usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2006, S. 11, Publ. 3655696).
Statutenänderung:
8.06.2007.
Sitz neu:
Mels.
Domizil neu:
Staatsstrasse, 8888 Heiligkreuz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mächler, Karin, von Flums und Altendorf, in Reichenburg, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Rupf, Susanne, von Safenwil, Zürich und Flums, in Sargans, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Enderli, Julien, von Illnau-Effretikon, in Mels, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.
Numéro de publication: 3655696, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Inorma Handels-GmbH, in Sargans, CH-320.4.057.524-7, Führung eines Detaillisten- und Handelsunternehmens usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2005, S. 12, Publ. 2907152).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rupf, Susanne, von Safenwil, Zürich und Flums, in Sargans, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-- [bisher: Hüssy, Susanne, von Flums und Zürich, in Dübendorf].