Monika Rüesch-Weder
domicilié à St. Margrethen, de St. Margrethen et Diepoldsau Mandats actifs: Sonnenbau Projekte AG Connecté à: Livia Koller, Judith Spirig, Pascal Villommet et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Monika Rüesch-Weder" à jour.Vous suivez maintenant "Monika Rüesch-Weder".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Monika Rüesch-Weder" à jour.Vous suivez maintenant "Monika Rüesch-Weder".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Monika Rüesch-Weder
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Monika Rüesch-Weder
Achat & vente de biens immobiliers propres
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Monika Rüesch-Weder
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Monika Rüesch-Weder
Numéro de publication: 4126029, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Sonnenbau Holding AG, in Diepoldsau, CHE-101.972.283, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2018, Publ. 4008777).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüesch-Weder, Monika, von St. Margrethen und Diepoldsau, in St. Margrethen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spirig, Judith, von Widnau, in Widnau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rutz, Jürg, von Nesslau-Krummenau, in Widnau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Villommet, Pascal, von Payerne, in Rebstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5414718, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Sonnenbau Projekte AG, in Widnau, CH-320.3.044.793-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 10.08.2009, S. 14, Publ. 5187216).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüesch-Weder, Monika, von St. Margrethen und Diepoldsau, in St. Margrethen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5165294, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Sonnenbau Projekte AG, in Diepoldsau, CH-320.3.044.793-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 06.07.2009, S. 29, Publ. 5117326).
Statutenänderung:
16.06.2009.
Sitz neu:
Widnau.
Domizil neu:
c/o Jürg Rutz, Wildenstrasse 20, 9443 Widnau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüesch-Weder, Monika, von St. Margrethen und Diepoldsau, in St. Margrethen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hutter-Stahl, Jonny, von Diepoldsau, in Diepoldsau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Hutter, Matthias, von Diepoldsau, in Diepoldsau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rutz, Jürg, von Nesslau-Krummenau, in Widnau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spirig, Judith, von Widnau, in Widnau, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Villommet, Pascal, von Payerne, in Rebstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien.