David René Rüegsegger
domicilié à Bern, de Röthenbach im Emmental Mandats actifs: SMGV Region Bern Job Genossenschaft, Schweizerischer Maler- und Gipserunternehmer-Verband, Region Bern Genossenschaft et plus Connecté à: Simon Jörin, Antonio Astore, Maurizio Dello Russo et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "David René Rüegsegger" à jour.Vous suivez maintenant "David René Rüegsegger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "David René Rüegsegger" à jour.Vous suivez maintenant "David René Rüegsegger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de David René Rüegsegger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de David René Rüegsegger
Placement de travailleurs intérimaires
Associations et fédérations
Autres travaux de construction
Placement de travailleurs intérimaires
Associations et fédérations
Autres travaux de construction
Personnes privées avec le nom David René Rüegsegger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: David René Rüegsegger
Numéro de publication: HR02-1006115957, Registre du commerce Berne, (36)
SMGV Region Bern Job Genossenschaft, in Bern, CHE-259.799.915, Genossenschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2017, Publ. 3322423).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liebi, Hans-Peter, von Seftigen, in Seftigen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Di Mattia, Tiziano, italienischer Staatsangehöriger, in Rubigen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Probst, Roland, von Lützelflüh, in Worb, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buffolino, Marco, von Wohlen bei Bern, in Wohlen b. Bern (Wohlen bei Bern), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Astore, Antonio, genannt Toni, italienischer Staatsangehöriger, in Ittigen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dello Russo, Maurizio, italienischer Staatsangehöriger, in Worblaufen (Ittigen), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jörin, Simon, von Waldenburg, in Wabern (Köniz), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegsegger, David René, von Röthenbach im Emmental, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zbinden, Michael, von Trub, in Schwarzenburg, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1006115955, Registre du commerce Berne, (36)
Schweizerischer Maler- und Gipserunternehmer-Verband, Region Bern Genossenschaft, in Bern, CHE-102.464.635, Genossenschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2022, Publ. 1005483884).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knecht, Raphael, von Gommiswald, in Gwatt (Thun), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Di Mattia, Tiziano, italienischer Staatsangehöriger, in Rubigen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Astore, Antonio, genannt Toni, italienischer Staatsangehöriger, in Ittigen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Dello Russo, Maurizio, italienischer Staatsangehöriger, in Worblaufen (Ittigen), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegsegger, David René, von Röthenbach im Emmental, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4517272, Registre du commerce Berne, (36)
Rüegsegger & Söhne GmbH, in Bern, CH-035.4.033.163-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 108 vom 08.06.2004, S. 3, Publ. 2298308).
Statutenänderung:
21.04.2008.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Maler-, Gipser- und Schreinerarbeiten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss Statuten.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich. Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 21.04.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüegsegger, David René, von Röthenbach im Emmental, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--];
Rüegsegger, Kurt, von Röthenbach im Emmental, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.--];
Rüegsegger, Marc Beat, von Röthenbach im Emmental, in Gysenstein (Konolfingen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: in Bern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.--].