Lothar Rothenheber
domicilié à Aarberg, de Allemagne Mandats actifs: Eggenberger Motorenbau AG Connecté à: Nicolas Portenier Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Lothar Rothenheber" à jour.Vous suivez maintenant "Lothar Rothenheber".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Lothar Rothenheber" à jour.Vous suivez maintenant "Lothar Rothenheber".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Lothar Rothenheber
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Lothar Rothenheber
Commerce et réparation des automobiles et motos
Commerce et réparation des automobiles et motos
Personnes privées avec le nom Lothar Rothenheber
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Lothar Rothenheber
Numéro de publication: 6615788, Registre du commerce Berne, (36)
Eggenberger Motorenbau AG, in Lyss, CH-073.3.016.790-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 08.07.2011, S. 0, Publ. 6245050).
Statutenänderung:
15.03.2012.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Werkstätte für sportliche Strassen- und Rennfahrzeuge aller Klassen sowie die Instandsetzung von Motoren und den Handel mit Zubehör. Die Gesellschaft kann sich bei anderen gleichartigen oder verwandten Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rothenheber, Lothar, deutscher Staatsangehöriger, in Aarberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Portenier, Nicolas, von Meikirch, in Wangen an der Aare, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6245050, Registre du commerce Berne, (36)
Eggenberger Motorenbau AG, in Lyss, CH-073.3.016.790-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2010, S. 3, Publ. 5814804).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rothenheber, Lothar, deutscher Staatsangehöriger, in Aarberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kienberg].
Numéro de publication: 5814804, Registre du commerce Berne, (36)
Eggenberger Motorenbau AG, in Lyss, CH-073.3.016.790-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 31.12.2008, S. 5, Publ. 4808988).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggenberger, Rudolf, von Grabs, in Lyss, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rothenheber, Lothar, deutscher Staatsangehöriger, in Kienberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].