Denise Roth
domicilié à Dübendorf, de Zürich Mandats actifs: Roth Connecté à: Hans-Jörg Roth Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Denise Roth" à jour.Vous suivez maintenant "Denise Roth".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Denise Roth" à jour.Vous suivez maintenant "Denise Roth".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Denise Roth
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Denise Roth
BranchCode_n/a
BranchCode_n/a
Personnes privées avec le nom Denise Roth
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Denise Roth
Numéro de publication: HR02-1005967689, Registre du commerce Zurich, (20)
Hosberg AG, in Rüti (ZH), CHE-106.827.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2024, Publ. 1005945969).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Isenring, Denise, von Zürich, in Dürnten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Roth, Denise].
Numéro de publication: HR02-1005733117, Registre du commerce Zurich, (20)
Hosberg AG, in Rüti (ZH), CHE-106.827.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2022, Publ. 1005507033).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koster, Ursula, von Holderbank (AG), in Rüti (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thalmann, Christoph, von Zürich, in Uster, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reinhard, Esther, von Trub, in Rüti ZH, stellvertretender Geschäftsführer, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hürlimann, David, von Eschenbach (SG), in Grüningen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Denise, von Zürich, in Dürnten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004973135, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
x plus GmbH, in Füllinsdorf, CHE-345.786.108, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2017, Publ. 3775421).
Statutenänderung:
14.08.2020.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und Verwalten und den Verkauf von Liegenschaften aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann sämtliche Dienstleistungen in diesem Zusammenhang sowie in den Bereichen Coaching, Managementberatung und Eventorganisation erbringen. Die Gesellschaft kann ferner in der Autovermietung tätig sein und mit Fahrzeugen sowie mit Waren aller Art handeln. Sie kann Agenturen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie überhaupt jede Tätigkeit ausüben, die geeignet ist, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, insbesondere auch Beteiligungen und immaterielle Schutzrechte erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Sie kann Finanzierungen für sich und Dritte vornehmen sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenk, Denise, von Grindelwald, in Basel, mit Einzelprokura [bisher: Roth, Denise Fabienne].