Alain Thierry André Rossé
domicilié à Montavon, de Boécourt Mandats actifs: Thermobois S.A., ProForêt SA Connecté à: Mélanie Erb, Dominique Jean Wahl, Mathieu Jean-Michel René Gigon et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alain Thierry André Rossé" à jour.Vous suivez maintenant "Alain Thierry André Rossé".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alain Thierry André Rossé" à jour.Vous suivez maintenant "Alain Thierry André Rossé".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Alain Thierry André Rossé
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Alain Thierry André Rossé
Fabrication et transformation des produits du bois
Autres commerces avec des biens divers
Fabrication et transformation des produits du bois
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Alain Thierry André Rossé
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Alain Thierry André Rossé
Numéro de publication: HR02-1005976965, Registre du commerce Jura, (670)
Thermobois S.A., à Courchavon, CHE-106.435.822, société anonyme (No. FOSC 251 du 28.12.2023, Publ. 1005922586).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Ackermann, Marcel Bernard Joseph, de Mümliswil-Ramiswil, à Bourrignon, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Rossé, Alain Thierry André, de Boécourt, à Montavon (Boécourt), membre du conseil d'administration, sans droit de signature.
Numéro de publication: HR02-1005529700, Registre du commerce Jura, (670)
ProForêt SA, à Porrentruy, CHE-131.880.510, société anonyme (No. FOSC 28 du 11.02.2020, Publ. 1004827796).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Ackermann, Marcel Bernard Joseph, de Mümliswil-Ramiswil et Bourrignon, à Bourrignon, président, avec signature collective à deux;
Pape, Daniel Xavier Armand, de La Baroche, à Pleigne, membre du conseil d'administration, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Rossé, Alain Thierry André, de Boécourt, à Boécourt, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: membre du conseil d'administration, sans droit de signature];
Corso, Nicole, de Delémont, à Delémont, membre du conseil d'administration, sans droit de signature.
Numéro de publication: 3603163, Registre du commerce Jura, (670)
ProForêt SA, à Porrentruy, CHE-131.880.510, société anonyme (No. FOSC 244 du 16.12.2015, Publ. 2544161).
Modification des statuts:
13.06.2017.
Fusion:
reprise des actifs et passifs de la société 'CEFOJB Commerce de bois Sàrl', à Orvin (CHE-114.317.219), selon contrat de fusion du 17.05.2017 et bilan au 31.12.2016, présentant des actifs de CHF 487'134.51 et des passifs envers les tiers de CHF 341'033.77, soit un actif net de CHF 146'100.74, contre attribution à l'associée de la société transférante de 1'765 actions nominatives de CHF 10.00 chacune. Capital-actions augmenté de CHF 17'650.00 par suite de fusion.
Nouvelle adresse:
Route de Bure 136, 2900 Porrentruy.
Nouveau capital-actions:
CHF 117'650.00 [précédemment: CHF 100'000.00].
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 117'650.00 [précédemment: CHF 100'000.00].
Nouvelles actions:
11'765 actions nominatives de CHF 10.00 [précédemment: 10'000 actions nominatives de CHF 10.00].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Guenat, André Louis, de Le Noirmont, à Le Peu-Claude (Les Bois), membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Benoît, Roland Marcel, de Romont (BE), à Corgémont, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Gindrat, Jean-Pierre Joseph, de La Baroche, à Pleujouse (La Baroche), membre du conseil d'administration, sans droit de signature [précédemment: vice-président, avec signature collective à deux];
Marolf, François Yves, de La Neuveville, à La Neuveville, membre du conseil d'administration, sans droit de signature;
Pape, Daniel Xavier Armand, de La Baroche, à Pleigne, membre du conseil d'administration, sans droit de signature;
Rossé, Alain Thierry André, de Boécourt, à Boécourt, membre du conseil d'administration, sans droit de signature [précédemment: à Séprais, membre, avec signature collective à deux];
Todeschini, Giovanni, de Saint-Brais, à Montfaucon, membre du conseil d'administration, sans droit de signature [précédemment: membre, avec signature collective à deux].