Annette Rohde Amberg
domicilié à Fulenbach, de Hasle bei Burgdorf et Luzern Mandats actifs: Villa Bella GmbH Connecté à: Visar Hasanramaj Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Annette Rohde Amberg" à jour.Vous suivez maintenant "Annette Rohde Amberg".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Annette Rohde Amberg" à jour.Vous suivez maintenant "Annette Rohde Amberg".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Annette Rohde Amberg
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Annette Rohde Amberg
Autres commerces avec des biens divers
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Annette Rohde Amberg
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Annette Rohde Amberg
Numéro de publication: HR02-1006114217, Registre du commerce Argovie, (400)
Villa Bella GmbH, in Strengelbach, CHE-112.649.662, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2024, Publ. 1006071745).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buga, Liliana, rumänische Staatsangehörige, in Aarburg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hasanramaj, Visar, von Mellingen, in Reinach (AG), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Rohde Amberg, Annette, von Luzern, in Fulenbach, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1006057537, Registre du commerce Argovie, (400)
Villa Bella GmbH, in Strengelbach, CHE-112.649.662, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2024, Publ. 1006034717).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hasanramaj, Visar, von Mellingen, in Reinach (AG), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buga, Liliana, rumänische Staatsangehörige, in Aarburg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Rohde Amberg, Annette, von Luzern, in Fulenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1006034717, Registre du commerce Argovie, (400)
Villa Bella GmbH, in Strengelbach, CHE-112.649.662, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2022, Publ. 1005562344).
Statutenänderung:
30.04.2024. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 30.04.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Can Pardal AG (CHE-102.014.640), in Buchrain, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Rohde Amberg, Annette, von Luzern, in Niederbuchsiten, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
B + H Treuhand AG (CHE-106.545.913), in Inwil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hasanramaj, Visar, von Mellingen, in Reinach (AG), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Zeqa, Reece, von Sachseln, in Gisikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.