Beatrice Rogenmoser
domicilié à Unterägeri, de Oberägeri Mandats actifs: Stipendienstiftung der Korporation Oberägeri, CM&I AG Connecté à: Anita Nussbaumer-Besmer, Reto Iten, Per B. Andersen Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Beatrice Rogenmoser" à jour.Vous suivez maintenant "Beatrice Rogenmoser".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Beatrice Rogenmoser" à jour.Vous suivez maintenant "Beatrice Rogenmoser".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Beatrice Rogenmoser
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Beatrice Rogenmoser
Associations religieuses, politiques ou laïques
Gestion d’entreprise et administration
Associations religieuses, politiques ou laïques
Gestion d’entreprise et administration
Personnes privées avec le nom Beatrice Rogenmoser
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Beatrice Rogenmoser
Numéro de publication: HR02-1005927486, Registre du commerce Zoug, (170)
Stipendienstiftung der Korporation Oberägeri, in Oberägeri, CHE-116.352.652, Stiftung (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2020, Publ. 1004975050).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brotschi-Meier, Ester, von Oberägeri, in Oberägeri, Kassierin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rogenmoser, Beatrice, von Oberägeri, in Unterägeri, Kassierin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005804265, Registre du commerce Zoug, (170)
Aptio Group Switzerland AG, in Zug, CHE-180.923.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2023, Publ. 1005674023).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rogenmoser, Beatrice, von Oberägeri, in Unterägeri, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cruz-Olesen, Christian, dänischer Staatsangehöriger, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hillerød (DK)].
Numéro de publication: HR01-1004690329, Registre du commerce Zoug, (170)
CM&I AG (CM&I SA) (CM&I Ltd), in Menzingen, CHE-352.034.002, Hauptstrasse 15, 6313 Menzingen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
25.07.2019.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Management von Gesellschaften sowie Investments aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.07.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 25.07.2019 233'094 Aktien der Scandinavian Echotechnologies A/S (CVR Nr. 27 28 98 19), in Naestved (DK), sowie 264'967 Aktien der Unispeed Holding A/S (CVR Nr. 28 09 75 57), in Kopenhagen (DK), zu einem gesamten Übernahmepreis von DKK 268'492.56 bzw. CHF 39'490.84 zum Wechselkurs per 25. Juli 2019, wofür 3'500 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 25.07.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Andersen, Per B., dänischer Staatsangehöriger, in Menzingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rogenmoser, Beatrice, von Oberägeri, in Unterägeri, Prokuristin, mit Einzelprokura.