Angelo Rizzi
domicilié à Luzein, de Luzein Mandats actifs: Grastrocknungsgenossenschaft Malans (GTG) Connecté à: Ulrich Günthardt, Daniel Mutzner, Andrea Accola et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Angelo Rizzi" à jour.Vous suivez maintenant "Angelo Rizzi".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Angelo Rizzi" à jour.Vous suivez maintenant "Angelo Rizzi".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Angelo Rizzi
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Angelo Rizzi
Production d’aliments pour animaux
Production d’aliments pour animaux
Personnes privées avec le nom Angelo Rizzi
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Angelo Rizzi
Numéro de publication: HR03-1005238795, Registre du commerce Grisons
Geomatik AG Prättigau, in Küblis, CHE-105.464.991, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2020, Publ. 1004924237). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Darnuzer Ingenieure AG (CHE-115.797.661), in Davos, über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rizzi, Angelo, von Luzein, in Luzein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3073597, Registre du commerce Grisons, (350)
Grastrocknungsgenossenschaft Herrschaft V Dörfer & Umgebung, in Landquart, CHE-107.776.361, Genossenschaft (SHAB Nr. 223 vom 17.11.2009, Publ. 5346540).
Statutenänderung:
21.04.2015.
Domizil neu:
c/o Andrea Accola, Unterdorfstrasse 13, 7206 Igis.
Anteilscheine neu:
CHF 200.00 [bisher: 100.--].
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Persönliche Haftung der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Haftung: Persönliche und solidarische Haftung der Mitglieder. Ohne Nachschusspflicht.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Pflichten: Gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. [Änderung weiterer nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niggli-Mathis, Klas, von Grüsch, in Grüsch, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hartmann-Huggler, Hans-Peter, von Malans, in Malans, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barfuss-Pleisch, Urs, von Igis, in Landquart (Igis), Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hermann, Hansjürg, von Fläsch, in Fläsch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jenni-Putzi, Hansluzi, von Jenins, in Jenins, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Joos, Beat, von Untervaz, in Untervaz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mani-Kasper, Rudolf, von Chur, in Masans (Chur), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rizzi, Angelo, von Luzein, in Luzein, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Accola, Andrea, von Davos, in Landquart, Vizepräsident, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Günthardt, Ulrich, von Adliswil, in Landquart, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Michel, Markus, von Landquart, in Landquart, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mutzner, Daniel, von Maienfeld, in Maienfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 2810987, Registre du commerce Grisons, (350)
Geomatik AG Prättigau, in Küblis, CHE-105.464.991, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 06.10.2009, S. 10, Publ. 5278640).
Domizil neu:
Luzeinerstrass, 7240 Küblis [behördliche Umadressierung].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rizzi, Angelo, von Luzein, in Luzein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von St. Antönien].