Fritz Rigendinger
domicilié à Glarus, de Homburg Mandats actifs: Hoesli-Wäch Stiftung, Stiftung Glarner Wirtschaftsarchiv et plus Connecté à: Madlaina Brugger, Jacqueline Sanam Jenny, Hans Umberg et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Fritz Rigendinger" à jour.Vous suivez maintenant "Fritz Rigendinger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Fritz Rigendinger" à jour.Vous suivez maintenant "Fritz Rigendinger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Fritz Rigendinger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Fritz Rigendinger
Associations religieuses, politiques ou laïques
Exploitation des bibliothèques et musées
Associations religieuses, politiques ou laïques
Exploitation des bibliothèques et musées
Personnes privées avec le nom Fritz Rigendinger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Fritz Rigendinger
Numéro de publication: 1983217, Registre du commerce Glaris, (160)
Hoesli-Wäch Stiftung, bisher in Habsburg, CHE-110.377.369, Stiftung (SHAB Nr. 241 vom 12.12.1994, S. 6771).
Gründungsurkunde:
10.12.1982.
Urkundenänderung:
04.12.2014.
Sitz neu:
Glarus.
Domizil neu:
c/o Departement Bildung und Kultur, Gerichtshausstrasse 25, 8750 Glarus.
Zweck neu:
Förderung des literarischen Werkes von Rudolf Hoesli-Wäch (1888-1960), insbesondere Sichten, Ordnen und wissenschaftliche Erforschung seiner Werke. Ziel ist die Herausgabe einer Publikation über Rudolf Hoesli und sein schriftstellerisches Schaffen. Zum Zweck gehört auch die Finanzierung eines Gedenkbandes über den Kunstmaler Jakob Wäch (1893-1918) von Glarus.
Aufsichtsbehörde neu:
Departement Volkswirtschaft und Inneres des Kantons Glarus, in Glarus.
Organisation neu:
[Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV]. Genehmigung der Stiftungsurkunde vom 04.12.2014 durch die Aufsichtsbehörde mit Verfügung vom 08.01.2015.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hoesli, Heidy, von Haslen, in Habsburg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rigendinger, Dr. Fritz, von Homburg, in Glarus, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Finanzkontrolle des Kantons Glarus (CHE-114.476.651), in Glarus, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 5062028, Registre du commerce Glaris, (160)
Stiftung Vorburg Oberurnen, in Oberurnen, CH-160.7.004.125-9, Stiftung (SHAB Nr. 56 vom 20.03.2008, S. 9, Publ. 4394920).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Urs, von Tobel-Tägerschen, in Oberurnen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fahrni, Gerhard, von Oberurnen, in Oberurnen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marti, Fritz, von Glarus, in Glarus, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vischer, Ida, von Basel, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischli, Roger, von Näfels, in Oberurnen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rigendinger, Dr. Fritz, von Homburg, in Glarus, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kobelt-Jenny, Ruth, von Ennenda und Marbach SG, in Ennenda, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4954826, Registre du commerce Glaris, (160)
Stiftung für das Dr. Kurt Brunner-Haus in Glarus, in Glarus, CH-160.7.002.882-2, Stiftung (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2008, S. 6, Publ. 4392074).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laupper, Dr. Phil. Hans, von Windisch, in Ennenda, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Freitag, Pankraz, von Elm und Engi, in Haslen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gisler, Rudolf, von Linthal und Spiringen, in Linthal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kamm, Willy, von Filzbach, in Mühlehorn, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rigendinger, Dr. Fritz, von Homburg, in Glarus, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marti, Robert, von Engi, Glarus und Riedern, in Riedern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Finanzkontrolle des Kantons Glarus (CH-160.8.004.857-9), in Glarus, Revisionsstelle.