Hermann Rieder
domicilié à Langenthal, de Münsingen Mandats actifs: Rieder Invest AG Connecté à: Beat Rieder, Martha Rieder Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hermann Rieder" à jour.Vous suivez maintenant "Hermann Rieder".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hermann Rieder" à jour.Vous suivez maintenant "Hermann Rieder".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Hermann Rieder
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Hermann Rieder
Achat & vente de biens immobiliers propres
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Hermann Rieder
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Hermann Rieder
Numéro de publication: 4307797, Registre du commerce Berne, (36)
Rieder Invest AG, in Langenthal, CHE-107.914.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2013, Publ. 1003503).
Statutenänderung:
12.06.2018.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) und 90 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rieder, Hermann, von Münsingen, in Langenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Rieder, Beat, von Münsingen, in Wynau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2290033, Registre du commerce Soleure, (241)
Rieder + Luder Immobilien AG, in Oensingen, CHE-106.175.911, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2014, Publ. 1474911).
Statutenänderung:
02.07.2015.
Firma neu:
Rieder Wittwer Immobilien AG.
Zweck neu:
Betrieb einer Immobilienverwaltungsgesellschaft sowie Kauf, Verkauf, Vermietung und Verwaltung von Liegenschaften. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige und verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post an die letzte der Gesellschaft bekannt gegebene Adresse. Mit Erklärung vom 02.07.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rieder, Hermann, von Münsingen, in Langenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wälchli & Steiner Treuhand AG, in Langenthal (CH-053.3.008.407-6), Revisionsstelle;
Wyss-Kindlimann, Beatrice, von Dulliken, in Kappel SO, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wittwer, Martin, von Linden, in Lengnau BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wittwer-Rüfli, Margrit, von Linden, in Lengnau BE, mit Einzelunterschrift;
Rieder, Beat, von Münsingen, in Wynau, mit Einzelunterschrift [bisher: in Langenthal].
Numéro de publication: 1230117, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Schloss Thunstetten, in Thunstetten, CHE-107.174.647, Stiftung (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2013, Publ. 7065656).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rieder, Hermann, von Münsingen, in Langenthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.