Colin Rhyner
domicilié à Schänis, de Glarus Süd Mandats actifs: smartpersonal gmbh Connecté à: Manuela Jau Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Colin Rhyner" à jour.Vous suivez maintenant "Colin Rhyner".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Colin Rhyner" à jour.Vous suivez maintenant "Colin Rhyner".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Colin Rhyner
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Colin Rhyner
Placement de travailleurs intérimaires
Placement de travailleurs intérimaires
Personnes privées avec le nom Colin Rhyner
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Colin Rhyner
Numéro de publication: HR02-1005353084, Registre du commerce Schwyz, (130)
smartpersonal gmbh, in Freienbach, CHE-112.409.715, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2021, Publ. 1005188469).
Statutenänderung:
01.12.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt: Personalberatung, Stellenvermittlung, Vermittlung temporärer Arbeit sowie Vermittlung von Dauerstellenpersonal in den Bereichen Büro, Industrie, Technik und Bau. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rhyner-Weber, Sandra, von Glarus Süd und Horgen, in Schänis, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rhyner, Colin, von Glarus Süd, in Schänis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numéro de publication: HR02-1005188469, Registre du commerce Schwyz, (130)
smartpersonal gmbh, in Freienbach, CHE-112.409.715, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2019, Publ. 1004667478).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rhyner, Colin, von Glarus Süd, in Schänis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: von Elm];
Rhyner-Weber, Sandra, von Glarus Süd und Horgen, in Schänis, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: von Elm und Horgen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3114884, Registre du commerce Schwyz, (130)
Woma Work Management AG, in Freienbach, CH-130.0.005.854-5, Personalberatung, Stellenvermittlung, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 183 vom 20.09.2000, S. 6431).
mit Hauptsitz in:
Rapperswil SG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rhyner, Colin, von Elm, in Lachen SZ, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Martin, von Urnäsch, in Pfäffikon SZ, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.