Gaëtan Reynard
domicilié à Conthey, de Savièse Mandats actifs: DESATEC VALAIS Sàrl en liquidation, constructionvalais et plus Connecté à: Paolo Bruno Cattoni, Anne Géraldine Reynard-Roh, Livio Proserpi et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gaëtan Reynard" à jour.Vous suivez maintenant "Gaëtan Reynard".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gaëtan Reynard" à jour.Vous suivez maintenant "Gaëtan Reynard".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Gaëtan Reynard
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Gaëtan Reynard
Autres travaux de construction
Associations et fédérations
Exploitation d'un société des caisses de retraite
Bâtiments général
Achat & vente de biens immobiliers propres
Location de machines et d’autres biens mobiliers
Exploitation des autres institutions financières
Autres travaux de construction
Associations et fédérations
Exploitation d'un société des caisses de retraite
Bâtiments général
Achat & vente de biens immobiliers propres
Location de machines et d’autres biens mobiliers
Exploitation des autres institutions financières
Personnes privées avec le nom Gaëtan Reynard
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Gaëtan Reynard
Numéro de publication: HR02-1006118766, Registre du commerce Valais, (626)
DESATEC VALAIS Sàrl, à Sion, CHE-494.940.438, société à responsabilité limitée (No. FOSC 113 du 14.06.2019, Publ. 1004651785).
Nouvelle raison sociale:
DESATEC VALAIS Sàrl en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée des associés du 02.07.2024.
Inscription ou modification de personne(s):
Reynard, Gaëtan, de Savièse, à Conthey, président des gérants, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: président des gérants, avec signature individuelle].
Numéro de publication: HR02-1005881373, Registre du commerce Valais, (626)
constructionvalais, à Sion, CHE-388.559.325, association (No. FOSC 125 du 02.07.2018, Publ. 4329267).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Métrailler, Claude Alain, dit Alain, de Sion, à Vétroz, président du comité, avec signature collective à deux avec la secrétaire générale;
Cordonier, Joseph , de Lens, à Lens, vice-président du comité, avec signature collective à deux avec la secrétaire générale;
Zengaffinen , Raoul Peter, de Steg-Hohtenn, à Turtmann-Unterems, membre du comité, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Bonvin, Vincent, de Crans-Montana, à Sierre, président du comité, avec signature collective à deux avec la secrétaire générale [précédemment: membre du comité, sans droit de signature];
Reynard, Gaëtan, de Savièse, à Conthey, vice-président du comité, avec signature collective à deux avec le président ou la secrétaire générale;
Debons, Frédéric, de Sion, à Sierre, membre du comité, sans droit de signature;
Roduit-Thurre, Amélie, de Saillon, à Sion, membre du comité, sans droit de signature.
Numéro de publication: HR02-1005855092, Registre du commerce Valais, (626)
Commission professionnelle paritaire du secteur principal de la construction du canton du Valais, à Sion, CHE-166.301.674, association (No. FOSC 193 du 05.10.2022, Publ. 1005576444).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Reynard, Gaëtan, de Savièse, à Conthey, membre du comité, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Lamon , Anthony, de Lens, à Sierre, secrétaire général, avec signature collective à deux [précédemment: secrétaire (hors comité), avec signature collective à deux];
Métrailler, Serge, de Grimisuat, à Grimisuat, secrétaire général adjoint (hors comité), avec signature collective à deux [précédemment: secrétaire général, avec signature collective à deux];
Luyet, Christian, de Savièse, à Savièse, président du comité, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président du comité, avec signature collective à deux];
Aymon, Serge, de Ayent, à Ayent, vice-président du comité, avec signature collective à deux [précédemment: membre du comité, sans droit de signature];
Monnet, Frédéric, de Anniviers, à Anniviers, membre du comité, avec signature collective à deux [précédemment: membre du comité, sans droit de signature];
Tissières, Bernard, de Saint-Léonard, à Sion, membre du comité, avec signature collective à deux [précédemment: président du comité, avec signature collective à deux];
Volken, Stephan, de Fiesch, à Bitsch, membre du comité, avec signature collective à deux [précédemment: membre du comité, sans droit de signature];
Debons, Frédéric, de Sion, à Sierre, membre du comité, sans droit de signature;
Schmid, Manfred, de Ausserberg, à Ausserberg, membre du comité, sans droit de signature [précédemment: membre du comité, avec signature collective à deux];
Vejvara, Pierre Thomas, de Collombey-Muraz, à Monthey, membre du comité, sans droit de signature [précédemment: membre du comité, avec signature collective à deux].