Felix Rey
domicilié à St. Gallen, de Muri (AG) et St. Gallen Mandats actifs: Rey Invest AG, Rey AG Connecté à: David Rey, Claudia Rey, Yvonne Margaretha Rey et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Felix Rey" à jour.Vous suivez maintenant "Felix Rey".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Felix Rey" à jour.Vous suivez maintenant "Felix Rey".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Felix Rey
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Felix Rey
Achat & vente de biens immobiliers propres
Production des métaux non ferreux
Achat & vente de biens immobiliers propres
Production des métaux non ferreux
Personnes privées avec le nom Felix Rey
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Felix Rey
Numéro de publication: HR02-1004545540, Registre du commerce Argovie, (400)
Felix Rey AG, in Merenschwand, CHE-109.096.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 03.02.2016, Publ. 2636657).
Statutenänderung:
14.12.2018.
Sitz neu:
Jonen.
Domizil neu:
Dorfstrasse 22, 8916 Jonen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/-übernahme: Die Gesellschaft übernimmt anlässlich ihrer Gründung gemäss Bilanz per 31.12.2000 von der im Handelsregister nicht eingetragenen Einzelunternehmen "Felix Rey, Feinmechanik", in Merenschwand, Aktiven von CHF 378'996.86 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 82'829.60, wofür 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 196'167.26 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (Brief oder Fax) oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rey, Felix, von Geltwil, in Oberlunkhofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4406201, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
EnviroChemie AG, in Eschenbach SG, CHE-107.900.218, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2018, Publ. 4196041).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rey, Felix, von Buttwil, in Altendorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüegg, Nicole, von Eschenbach SG, in Kaltbrunn, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 3302023, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Rey AG, in St. Gallen, CHE-335.935.401, Zürcher Strasse 187, 9014 St. Gallen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Abspaltung:
Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der Rey AG, (neu: Rey Invest AG), in St. Gallen (CHE-102.039.456). Die Gesellschaft übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 25.10.2016 Aktiven von CHF 4'889'878.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'789'878.00. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Statutendatum:
13.01.2017.
Zweck:
Blechverarbeitung, Laserschneiden, Konstruktionsbau, Anlagenbau, Baugruppenmontage, Metallbau, Ladenbau, Systembau sowie Handel mit entsprechenden Haupt- und Nebenprodukten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum und Immobilien erwerben, halten und veräussern, als Totalunternehmerin auftreten, Patente und Lizenzen erwerben und verwerten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Rey, Felix, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rey, David, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
inspecta treuhand ag (CHE-107.263.624), in St. Gallen, Revisionsstelle.