Beat Renz
domicilié à Arlesheim, de Therwil Mandats actifs: Boglas Folien + Design AG Connecté à: Karin Ursula Renz Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Beat Renz" à jour.Vous suivez maintenant "Beat Renz".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Beat Renz" à jour.Vous suivez maintenant "Beat Renz".
|
|
Beat Renz
domicilié à Lentigny, de Winterthur Mandats actifs: Tadra-DEMIGH-Stiftung, Tsewa AG Connecté à: Yeshe G. Kharsar, Chöni Tawo, Helga Fuhrmann Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Beat Renz" à jour.Vous suivez maintenant "Beat Renz".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Beat Renz" à jour.Vous suivez maintenant "Beat Renz".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Beat Renz
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Beat Renz
Autres travaux de construction
Associations religieuses, politiques ou laïques
Autres commerces avec des biens divers
Autres travaux de construction
Associations religieuses, politiques ou laïques
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Beat Renz
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Beat Renz
Numéro de publication: HR02-1004727129, Registre du commerce Zurich, (20)
Tadra-DEMIGH-Stiftung, in Zürich, CHE-109.606.391, Stiftung (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2019, Publ. 1004589387).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tawo, Losang Palden, deutscher Staatsangehöriger, in Lüdenscheid (D), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Breu Treuhand Wittenbach KLG (CHE-308.613.053), in Wittenbach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Renz, Beat, von Winterthur, in La Brillaz, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Contafin Treuhand- und Revisions AG (CHE-107.146.987), in Ostermundigen, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 1327831, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Focus Discount AG, in Basel, CHE-102.679.147, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2011, Publ. 6077970).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Renz, Beat, von Winterthur, in Lentigny, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albisser, Daniel, von Grosswangen, in Koetzingue (FR), mit Kollektivprokura zu zweien;
Dafflon, Hubert, von Marsens, in Grolley, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 6762266, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Boglas AG, in Münchenstein, CH-280.3.900.425-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2009, S. 5, Publ. 5022084).
Statutenänderung:
04.07.2012.
Firma neu:
DER FOLIENLIEFERANT BORER AG.
Sitz neu:
Muttenz.
Domizil neu:
Kornackerweg 1, 4132 Muttenz.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel, vorwiegend als Onlineshop, mit Décor- und Sichtschutzfolien, Sonnenschutzfolien, Sicherheitsfolien und dessen Zubehör sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen eröffnen, sich an Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland beteiligen sowie Grundeigentum im In- und Ausland erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebene Briefe, sofern ihre Adressen bekannt sind, sonst durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung vom 04.07.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Renz, Beat, von Therwil, in Arlesheim, mit Kollektivprokura zu zweien;
L & L Revision GmbH (CH-270.4.015.392-7), in Basel, Revisionsstelle.