Fritz Remmele
domicilié à Burgdorf, de Burgdorf Mandats actifs: Pneu Autoservice Stäger GmbH in Liquidation Connecté à: Jürg Robert Weyermann Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Fritz Remmele" à jour.Vous suivez maintenant "Fritz Remmele".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Fritz Remmele" à jour.Vous suivez maintenant "Fritz Remmele".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Fritz Remmele
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Fritz Remmele
Commerce et réparation des automobiles et motos
Commerce et réparation des automobiles et motos
Personnes privées avec le nom Fritz Remmele
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Fritz Remmele
Numéro de publication: HR02-1005376841, Registre du commerce Berne, (36)
Ghysnau-Garage AG, in Lyssach, CHE-108.038.337, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 12.11.2021, Publ. 1005332583).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weyermann, Jürg, von Wynigen, in Burgdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Remmele, Fritz, von Burgdorf, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borer, Marco, von Laupersdorf, in Oberbipp, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Heiniger, Remo Matthias, von Dürrenroth, in Gondiswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Odermatt, Markus Peter, von Willisau, in Willisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Elshani, Samidin, von Düdingen, in Kleinbösingen, mit Einzelprokura;
Lanz, Philip, von Huttwil, in Roggwil BE, mit Einzelprokura.
Numéro de publication: HR02-1005332583, Registre du commerce Berne, (36)
Ghysnau-Garage AG, in Lyssach, CHE-108.038.337, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2014, S.0, Publ. 1549293).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Ghysnau Immobilien AG, in Lyssach (CHE-103.672.478), gemäss Fusionsvertrag vom 04.11.2021 und Bilanz per 30.06.2021. Aktiven von CHF 559'799.71 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 427'215.25 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselben Aktionäre sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weyermann, Jürg, von Wynigen, in Burgdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Remmele, Fritz, von Burgdorf, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1549293, Registre du commerce Berne, (36)
Ghysnau-Garage Weyermann + Remmele, in Lyssach, CHE-108.038.337, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2001, S. 1006).
Statuten neu:
21.05.2014.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Kollektivgesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 21.05.2014 und Bilanz per 31.12.2013 mit Aktiven von CHF 333'588.50 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 233'588.50 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Ghysnau-Garage AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Autoreparaturwerkstätte, den Handel mit Automobilen, Fahrzeugen und Autozubehörteilen sowie im Übrigen den Handel mit Waren aller Art und die Erbringung von weiteren Dienstleistungen im Bereich des Hauptzwecks. Die Gesellschaft kann verwandte Geschäftszweige aufnehmen, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen bzw. Unternehmungen übernehmen und verkaufen oder solche begründen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immobilien im In- und Ausland erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 21.05.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weyermann, Jürg, von Wynigen, in Burgdorf, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
Remmele, Fritz, von Burgdorf, in Burgdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift].