Lukas Christian Reinitzer
domicilié à Pontresina, de Münchenstein Mandats actifs: Hilaron-Stiftung für klassische Musik Connecté à: Sven Baumann Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Lukas Christian Reinitzer" à jour.Vous suivez maintenant "Lukas Christian Reinitzer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Lukas Christian Reinitzer" à jour.Vous suivez maintenant "Lukas Christian Reinitzer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Lukas Christian Reinitzer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Lukas Christian Reinitzer
Associations religieuses, politiques ou laïques
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Lukas Christian Reinitzer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Lukas Christian Reinitzer
Numéro de publication: HR02-1005626689, Registre du commerce Zurich, (20)
Hilaron-Stiftung für klassische Musik, in Zürich, CHE-216.953.728, Stiftung (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2022, Publ. 1005464319).
Domizil neu:
c/o Fondation des Fondateurs, Breitingerstrasse 35, 8002 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinitzer, Lukas Christian, von Münchenstein, in Pontresina, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005142296, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Hilaron-Stiftung für klassische Musik, in Basel, CHE-216.953.728, Stiftung (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2019, Publ. 1004779433).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Althoff, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Hagenthal-le-Haut (FR), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gränicher, Dr. Dieter, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Abelia Wirtschaftsprüfung und Beratung AG (CHE-112.589.333), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinitzer, Lukas Christian, von Münchenstein, in Pontresina, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumann, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinfelden (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hasler, Daniel Werner, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
HB&P Wirtschaftsprüfung AG (CHE-103.547.436), in Basel, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3025213, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Hilaron-Stiftung für klassische Musik(Hilaron-Fondation pour la musique classique) (Hilaron-Foundation for classical music), in Basel, CHE-216.953.728, c/o Dr. Dieter Gränicher bei Wenger Plattner, Aeschenvorstadt 55, 4051 Basel, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
07.07.2016, 22.08.2016.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt die Förderung und Unterstützung von Orchestern in ihrer musikalisch-künstlerischen Proben- und Konzerttätigkeit sowie ihrer Ausbildung. Ziel der Stiftung ist die Ermöglichung des Zugangs eines breiten Publikums zu einer klassischen und romantischen sinfonischen Musik. Die Stiftung fördert insbesondere junge OrchestermusikerInnen durch Generationen verbindende Orchesterakademien und die Konzertpraxis verschiedener historischer Musikstile (Wiener Klassik). Die Stiftung soll zur Erreichung ihres Zweckes insbesondere geeignete Räumlichkeiten und Liegenschaften für Konzerte, Proben und sonstige Veranstaltungen bereitstellen. Die Stiftung kann Liegenschaften erwerben, soweit dies der Erfüllung ihres Zweckes dienlich ist. Die Stiftung ist im Rahmen der Zwecksetzung im In- und Ausland tätig. Die Stiftung hat keinen Erwerbszweck und erstrebt keinen Gewinn.
Eingetragene Personen:
Althoff, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Hagenthal-le-Haut (FR), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reinitzer, Lukas Christian, von Münchenstein, in Pontresina, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gränicher, Dr. Dieter, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Abelia Wirtschaftsprüfung und Beratung AG (CHE-112.589.333), in Basel, Revisionsstelle.