Prof. Dr. med. Pietro Federico Regazzoni
domicilié à Lugano, de Balerna Mandats actifs: ICUC GmbH, SURATEC GMBH Connecté à: Nicolas Perren, Alberto Angel Fernandez Dell'Oca, Mattia Tonella Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Prof. Dr. med. Pietro Federico Regazzoni" à jour.Vous suivez maintenant "Prof. Dr. med. Pietro Federico Regazzoni".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Prof. Dr. med. Pietro Federico Regazzoni" à jour.Vous suivez maintenant "Prof. Dr. med. Pietro Federico Regazzoni".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Pietro Federico Regazzoni
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Pietro Federico Regazzoni
Recherche et développement
Autres commerces avec des biens divers
Recherche et développement
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Pietro Federico Regazzoni
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Pietro Federico Regazzoni
Numéro de publication: HR02-1005022507, Registre du commerce Grisons
ICUC GmbH, bisher in Zug, CHE-114.567.035, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2019, Publ. 1004666255).
Statutenänderung:
09.10.2020.
Sitz neu:
Chur.
Domizil neu:
c/o Curia Treuhand AG, Grabenstrasse 15, 7000 Chur.
Weitere Adressen:
Postfach 161, 7001 Chur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perren, Stephan Marcel Norbert, von Zermatt, in Davos, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 12'500.00;
Messerli, Ursula, von Schwarzenburg, in Fraubrunnen, Prokuristin, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fernandez Dell'Oca, Alberto Angel, uruguayischer Staatsangehöriger, in Montevideo (UY), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 25'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Regazzoni, Pietro Federico, von Balerna, in Lugano, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 12'500.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Perren, Alice, von Zermatt, in Davos, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 12'500.00;
Perren, Nicolas, von Zermatt, in Münchenstein, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. [Anpassung Funktion und Zeichnungsberechtigung bei Alberto Angel Fernandez Dell'Oca und Pietro Federico Regazzoni auf Grund anderer Registerpraxis].
Numéro de publication: 6499300, Registre du commerce Obwald, (140)
SURATEC GMBH, in Sarnen, CH-270.4.002.224-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2011, S. 0, Publ. 6279600).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Regazzoni, Prof. Dr. Pietro Federico, von Balerna, in Lugano, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: in Basel].
Numéro de publication: 6252094, Registre du commerce Lucerne, (100)
AMTS, Akademie für Medizinisches Training und Simulation AG, in Luzern, CH-100.3.787.387-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2010, S. 14, Publ. 5948912).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Babst, Reto, von Willisau und Vilters-Wangs, in Kriens, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Kurmann, Stephan, von Reiden und Altishofen, in Hirzel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Regazzoni, Pietro, von Balerna, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Schmid, Dr. sc. Hansjörg, von Schüpfen, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Supersaxo, Dr. med. Zeno, von Saas Balen, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Villiger, Dr. med. Beat, von Sins und Erstfeld, in Maienfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Fellinger, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Kriens, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Delegierten und Vorsitzenden der Geschäftsleitung;
Dürr, Dr. med. vet. Markus, von Malters und Gams, in Malters, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bill, Dr. iur. Markus, von Münchenbuchsee, in Baden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ammann, Peter, von Brittnau, in Solothurn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Delegierten und Vorsitzenden der Geschäftsleitung].