Werner Raschle
domicilié à Bazenheid, de Bütschwil-Ganterschwil Mandats actifs: Raschle AG, Raschle, Werner Connecté à: Diego Raschle, Daria Raschle-Wagner Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Werner Raschle" à jour.Vous suivez maintenant "Werner Raschle".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Werner Raschle" à jour.Vous suivez maintenant "Werner Raschle".
|
|
Werner Raschle
domicilié à St. Peterzell, de Neckertal Mandats actifs: WerSa-Treuhand GmbH, werras wohnraum GmbH et plus Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Werner Raschle" à jour.Vous suivez maintenant "Werner Raschle".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Werner Raschle" à jour.Vous suivez maintenant "Werner Raschle".
|
|
Werner Raschle
domicilié à Udligenswil, de Bütschwil-Ganterschwil Mandats actifs: Immo 6822 AG Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Werner Raschle" à jour.Vous suivez maintenant "Werner Raschle".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Werner Raschle" à jour.Vous suivez maintenant "Werner Raschle".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Werner Raschle
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Werner Raschle
Transport routier de personnes et marchandises
Services fiduciaires
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Design d'intérieur et décoration
Achat & vente de biens immobiliers propres
Transport routier de personnes et marchandises
Services fiduciaires
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Design d'intérieur et décoration
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Werner Raschle
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Werner Raschle
Numéro de publication: HR02-1006098646, Registre du commerce Lucerne, (100)
Consult & Pepper AG, in Luzern, CHE-437.201.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 08.05.2024, Publ. 1006027558).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Raschle, Werner, von Bütschwil-Ganterschwil, in Udligenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saia, Dario, von Kleinandelfingen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Huber, Dominik, von Unterlunkhofen, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005797787, Registre du commerce Lucerne, (100)
Berichtigung des im SHAB Nr. 133 vom 12.07.2023, publizierten TR-Eintrags Nr. 6009 vom 07.07.2023 Consult & Pepper AG, in Luzern, CHE-437.201.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2023, Publ. 1005793378).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Dominik, von Unterlunkhofen, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Raschle, Werner, von Bütschwil-Ganterschwil, in Udligenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005793378, Registre du commerce Lucerne, (100)
Consult & Pepper AG, in Luzern, CHE-437.201.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2023, Publ. 1005689974).
Statutenänderung:
05.07.2023.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Consult & Pepper SA) (Consult & Pepper Ltd).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung von qualifiziertem Fachpersonal, Dauerstellenvermittlung, Kaderselektion, Personalsuche mit Mandat sowie Nachfolgeproblemlösung. Die Gesellschaft kann Betriebsstätten-Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder in einer anderen Übermittlungsform, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht (z. B. E-Mail). [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Raschle, Werner, von Bütschwil-Ganterschwil, in Udligenswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Huber, Dominik, von Unterlunkhofen, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Saia, Dario, von Kleinandelfingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tunesi, Marco, von Cugnasco-Gerra, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.