Urs Ramstein
domicilié à Boll, de Muttenz Mandats actifs: Elektro Jordi AG Connecté à: Eliane Ramstein-Ingold Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Urs Ramstein" à jour.Vous suivez maintenant "Urs Ramstein".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Urs Ramstein" à jour.Vous suivez maintenant "Urs Ramstein".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Urs Ramstein
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Urs Ramstein
Autres travaux de construction
Autres travaux de construction
Personnes privées avec le nom Urs Ramstein
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Urs Ramstein
Numéro de publication: HR02-1004616790, Registre du commerce Berne, (36)
Beat Jordi AG, Elektro- und Telefonunternehmen, in Bern, CHE-108.418.786, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2014, S.0, Publ. 1735157).
Statutenänderung:
15.04.2019.
Firma neu:
Elektro Jordi AG.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 15.04.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
REVITREU Baumgartner (CHE-112.224.742), in Gerzensee, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ramstein, Urs, von Muttenz, in Boll (Vechigen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kehrsatz, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Ramstein-Ingold, Eliane, von Muttenz, in Boll (Vechigen), mit Einzelunterschrift [bisher: in Kehrsatz].
Numéro de publication: 2377717, Registre du commerce Berne, (36)
LED LANE Beat Jordi GmbH, in Ostermundigen, CHE-358.031.083, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2013, Publ. 1192407).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ramstein, Urs, von Muttenz, in Boll (Vechigen), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 230 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Ramstein-Ingold, Eliane, von Muttenz und Inkwil, in Boll (Vechigen), Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bueb, Alois, von Luzern, in Bremgarten bei Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 1192407, Registre du commerce Berne, (36)
Ramstein Management GmbH, in Vechigen, CH-036.4.052.557-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2011, Publ. 6465146).
Statutenänderung:
14.11.2013.
Firma neu:
LED LANE Beat Jordi GmbH.
Sitz neu:
Ostermundigen.
Domizil neu:
Bernstrasse 24, 3072 Ostermundigen.
Zweck neu:
Die Unternehmung bezweckt den Handel und den Betrieb eines Ladens mit Elektrogeräten, insbesondere mit LED-Lampen, sowie Erbringen weiterer damit zusammenhängender Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital neu:
CHF 50'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ramstein, Urs, von Muttenz, in Boll (Vechigen), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 230 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Ramstein-Ingold, Eliane, von Muttenz und Inkwil, in Boll (Vechigen), Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin mit Einzelunterschrift];
Bueb, Alois, von Luzern, in Bremgarten bei Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00.