Jonas Cornel Räss
domicilié à Sarnen, de Appenzell Mandats actifs: Hotel Cresta Sedrun AG, Juhui Ferien AG Connecté à: David Hubert Räss, Emil Herbert Räss, Priska Emilia Räss-Manser et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jonas Cornel Räss" à jour.Vous suivez maintenant "Jonas Cornel Räss".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jonas Cornel Räss" à jour.Vous suivez maintenant "Jonas Cornel Räss".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Jonas Cornel Räss
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Jonas Cornel Räss
Exploiter des Hôtels, auberges et pensions
Exploiter des logements de vacances
Exploiter des Hôtels, auberges et pensions
Exploiter des logements de vacances
Personnes privées avec le nom Jonas Cornel Räss
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Jonas Cornel Räss
Numéro de publication: HR02-1005354293, Registre du commerce Obwald, (140)
Juhui Ferien AG, bisher in Rüte, CHE-255.001.435, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2019, Publ. 1004766117).
Statutenänderung:
01.12.2021.
Sitz neu:
Engelberg.
Domizil neu:
Kilchbühlstrasse 1, 6390 Engelberg.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen im Publikationsorgan. Sie können schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Aktionäre erfolgen, falls das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt. Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Räss, Jonas Cornel, von Appenzell, in Sarnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rüte].
Numéro de publication: HR02-1005352282, Registre du commerce Grisons
Hotel Cresta Sedrun AG, in Tujetsch, CHE-216.725.759, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2016, Publ. 3042177).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Marco, genannt Marcus, von Tujetsch, in Tujetsch, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Räss, Jonas Cornel, von Appenzell, in Sarnen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Räss, David Hubert, von Appenzell, in Vaz/Obervaz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004766117, Registre du commerce Appenzell Rh.-Int., (310)
Juhui Ferienlagerhäuser AG, in Rüte, CHE-255.001.435, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 18.04.2019, Publ. 1004613871).
Statutenänderung:
19.11.2019.
Firma neu:
Juhui Ferien AG.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Räss, Emil Herbert genannt Herbert, von Appenzell, in Appenzell (Rüte), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Räss, David Hubert, von Appenzell, in Lenzerheide/Lai (Vaz/Obervaz), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Räss, Jonas Cornel, von Appenzell, in Appenzell (Rüte), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Räss-Manser, Priska Emilia, von Appenzell, in Appenzell (Rüte), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].