Marc Putzi
domicilié à Domat/Ems, de Luzein Mandats actifs: Pumar GmbH Connecté à: Rico Putzi Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marc Putzi" à jour.Vous suivez maintenant "Marc Putzi".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marc Putzi" à jour.Vous suivez maintenant "Marc Putzi".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Marc Putzi
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Marc Putzi
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Marc Putzi
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Marc Putzi
Numéro de publication: 6903008, Registre du commerce Argovie, (400)
Disch Value Management AG, bisher in Hergiswil NW, CH-150.3.002.993-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2011, Publ. 6293940).
Gründungsstatuten:
19.12.2005.
Statutenänderung:
09.10.2012, 12.10.2012.
Firma neu:
Projectscope AG.
Sitz neu:
Lenzburg.
Domizil neu:
Kirchgasse 24, 5600 Lenzburg.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft sind Energiegewinnungsprojekte aus erneuerbaren Energien, Bauprojekte mit ökonomischer Energieeffizienz, Projekte mit humanitären Charakter, allgemeine Bauprojekte sowie Beratungen und Ermittlung von geeigneten Projekten und Projektfinanzierungen;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundeigentum / Immobilien erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Aktien neu:
110 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 1'100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Putzi, Marc, von Luzein, in Trimmis, mit Einzelunterschrift;
Disch, Ivan, von Schiers, in Ennetbürgen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Locher, Daniel, von Domat/Ems, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4770604, Registre du commerce Nidwald, (150)
Disch Value Management AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.002.993-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2008, S. 12, Publ. 4565132).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Richard M., von Emmen, in Kloten, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Putzi, Marc, von Luzein, in Trimmis, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4488548, Registre du commerce Grisons, (350)
Pumar GmbH, in Jenaz, CH-350.4.002.286-6, Fuchsenwinkel, 7231 Pragg-Jenaz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.05.2008.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Ingenieurwesen in jeglichen Bereichen des Fahrzeug- und Maschinenbaus. Entwicklungs- und Forschungsarbeiten im Bereich neuer Fahrzeug- und Antriebskonzepte, sowie Fahrzeuganbauteilen. Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Prototypen und Kleinserien, insbesondere Sportwagenbau und Fahrzeugan- und aufbauten. Statische und dynamische Tests von Fahrzeugen und deren Komponenten. Betrieb einer Autogarage mit Handel von Fahrzeugen aller Art und deren Zubehör. Reparatur, Unterhalt, Optimierung und Neuaufbau von bestehenden Fahrzeugen jeglicher Art, insbesondere Oltimer, Sport- und Rennwagen und Motorräder. Handel und Reparatur von motorisierten und nicht-motorisierten Zweirädern. Unterrichtstätigkeiten im Bereich Automobiltechnik, Konstruktion und verwandter Bereiche. Organisation von Anlässen, insbesondere im Bereich Fahrrad- und Motorsport;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 06.05.2008 und Inventarliste per 05.02.2008 diverse Maschinen, Hardware und Büroeinrichtungen, zum Preise von CHF 20 000, wofür 20 Stammanteile zu CHF 1 000 ausgegeben werden. Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Gründer vom 16.05.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Putzi, Marc, von Luzein, in Domat/Ems, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen von je CHF 1'000;
Putzi, Rico, von Luzein, in Pragg-Jenaz (Jenaz), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen von je CHF 1'000.