Stefan Providoli
domicilié à Pfaffnau, de Steg-Hohtenn Mandats actifs: energiecheck bern ag Connecté à: Matthias Edmond Widmer, Michael Adrian Jaun, Micha Georges Frieden et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stefan Providoli" à jour.Vous suivez maintenant "Stefan Providoli".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stefan Providoli" à jour.Vous suivez maintenant "Stefan Providoli".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Stefan Providoli
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Stefan Providoli
Autres travaux de construction
Autres travaux de construction
Personnes privées avec le nom Stefan Providoli
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Stefan Providoli
Numéro de publication: HR02-1005950866, Registre du commerce Berne, (36)
energiecheck bern ag, in Bern, CHE-110.093.417, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2021, Publ. 1005254225).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Providoli, Stefan, von Steg-Hohtenn, in Pfaffnau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004558421, Registre du commerce Berne, (36)
ELEX Control GmbH, in Thun, CHE-212.526.646, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2018, Publ. 3985197).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Providoli, Stefan, von Steg-Hohtenn, in Gerzensee, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seiler, Raphael, von Bönigen, in Interlaken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Bönigen b. Interlaken (Bönigen), mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 3342833, Registre du commerce Berne, (36)
Elektro Experte Schweiz GmbH(Elektro Experte Schweiz Sàrl) (Elektro Experte Schweiz Sagl) (Elektro Experte Schweiz Ltd liab. Co), in Thun, CHE-212.526.646, Freienhofgasse 15, 3600 Thun, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.02.2017.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Umfeld von Energieversorgungsinstallationen und dem sicheren Umgang mit Elektrizität insbesondere die Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Elektroinstallationskontrollen sowie Erbringung von Installationsarbeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 31.01.2017 Elektro-Messequipment und Geräte, wofür 100 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben werden.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 07.02.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Seiler, Raphael, von Bönigen, in Bönigen b. Interlaken (Bönigen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Providoli, Stefan, von Steg-Hohtenn, in Gerzensee, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.